KRS 0000091872
NIP7620002089
REGON00802583800000
NazwaPROBLEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPROBLEM
Data rejestracji 21 lut 2002 (23 lata temu) 21 lut 2002
Data usunięcia 24 lip 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PRZASNYSKA, 6B, WARSZAWA, 01-756, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 16070050,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJJAN BADZIO
Wspólnik
2002-02-21
2012-03-14
783 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 39.150,00 ZŁOTYCH
ZBIGNIEW STANISŁAW PALCZEWSKI
Wspólnik
2002-02-21
2012-03-14
540 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27.000,00 ZŁOTYCH
ANDRZEJ POCHMARA
Wspólnik
2002-02-21
2012-03-14
378 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.900,00 ZŁOTYCH
ANDRZEJ PAZERA
Wspólnik
2002-02-21
2012-01-05
999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.950,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2012-01-05
2014-12-18
285 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.250,00 ZŁ
14241709800000
Wspólnik
2014-12-18
2015-07-24
320.200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.010.000,00 ZŁ
14635019000000
MATEUSZ KSAWERY PALCZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-03-05
2015-07-24
JOLANTA PAZERA
Członek Organu Nadzoru
2002-02-21
2015-07-24
MARIA STANISŁAWA PALCZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-02-21
2015-03-05
EWA MARIA POCHMARA
Członek Organu Nadzoru
2002-02-21
2015-07-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH TEGO RODZAJU OŚWIADCZENIA UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
ANDRZEJ POCHMARA
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-02-23
2015-07-24
ANDRZEJ PAZERA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-21
2015-07-24
ZBIGNIEW STANISŁAW PALCZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-21
2015-07-24
JAN BADZIO
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-21
2015-07-24
2002-02-21
2015-07-24
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-02-21
2015-07-24
PROBLEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-02-21
2015-07-24
PRZASNYSKA, 6B, WARSZAWA, 01-756, WARSZAWA, POLSKA
2015-01-21
2015-07-24
6419Z - POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
2015-01-21
2015-07-24
41 - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2015-01-21
2015-07-24
42 - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
2015-01-21
2015-07-24
6492Z - POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
2015-01-21
2015-07-24
6499Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2015-01-21
2015-07-24
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2015-01-21
2015-07-24
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2015-01-21
2015-07-24
6831Z - POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
2015-01-21
2015-07-24
6832Z - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
2015-01-21
2015-07-24
82 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie