KRS 0000286635
NIP1132690137
REGON14110127500000
Nazwa"FUNDACJA WSPIERANIA EDUKACJI ENERGETYCZNEJ SPOŁECZEŃSTWA 4E (ENERGIA, EKONOMIA, EKOLOGIA, EDUKACJA)"
Krótka nazwaWSPIERANIA EDUKACJI ENERGETYCZNEJ SPOŁECZEŃSTWA 4E (ENERGIA, EKONOMIA, EKOLOGIA, EDUKACJA)
Data rejestracji 21 sie 2007 (17 lat temu) 21 sie 2007
Data usunięcia 11 sty 2019 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres PIERWSZYCH OSADNIKÓW, 17, CHOCZEWO, 84-210, CHOCZEWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (27)
#8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8559A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH #8542B SZKOŁY WYŻSZE #7120 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #721 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7912Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI #7911A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH #7911B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #9102Z DZIAŁALNOŚĆ MUZEÓW #9101B DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWÓW #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #8219Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA #581 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE #9499Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9412Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCHWALDEMAR KAMRAT
Członek Organu Nadzoru
2007-08-21
2013-07-03
PRZEMYSŁAW IRENEUSZ JURA
Członek Organu Nadzoru
2012-11-29
2013-07-03
ARKADIUSZ JACEK SZYMANEK
Członek Organu Nadzoru
2012-11-29
2013-07-03
LESZEK WAWRZYNIEC POLMAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-11-29
2019-01-11
ANDRZEJ NEHREBECKI
Członek Organu Nadzoru
2012-11-29
2013-07-03
WŁODZIMIERZ TYSZKO
Członek Organu Nadzoru
2012-11-29
2013-07-03
DARIUSZ KRZYSZTOF RODZIK
Członek Organu Nadzoru
2013-07-03
2019-01-11
KRZYSZTOF ADAM ŁASIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-07-03
2019-01-11
JACEK MARIA MALKO
Członek Organu Nadzoru
2007-08-21
2012-11-29
ROMAN JACEK KUCZKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-08-21
2012-11-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU FUNDACJI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
ANDRZEJ NEHREBECKI
PREZES ZARZĄDU
2007-08-21
2012-11-29
WŁODZIMIERZ TYSZKO
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-08-21
2013-07-03
MARCIN JAROŚ
PREZES ZARZĄDU
2012-11-29
2013-07-03
JACEK RYSZARD JANCELEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2013-07-03
2019-01-11
ANDRZEJ ROMUALD CHMIELEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-07-03
2019-01-11
2007-08-21
2009-12-30
GROCHOWSKA, 341, WARSZAWA, 03-822, WARSZAWA, POLSKA
2009-12-30
2012-11-29
JERZEGO ZARUBY, 6, WARSZAWA, 02-796, WARSZAWA, POLSKA
2012-11-29
2013-07-03
ŻURAWIA, 6/12, WARSZAWA, 00-503, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie