KRS 0000579644
NIP5272747365
REGON36275787200000
NazwaSPV BORYSZEW 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSPV BORYSZEW 6
Data rejestracji 16 paź 2015 (9 lat temu) 16 paź 2015
Data usunięcia 25 kwi 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJE JEROZOLIMSKIE, 92, WARSZAWA, 00-807, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email P.TOKLOWICZ@BORYSZEW.COM.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACYWspólnik
2015-10-16
2021-12-29
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ
75001099200000
Wspólnik
2021-12-29
2024-04-25
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ.
36950982900000
ROMAN KRZYSZTOF KARKOSIK
Beneficjent
PAWEŁ TOKŁOWICZ
zgłaszający - członek zarządu
ROMAN KRZYSZTOF KARKOSIK
Beneficjent
POSIADANIE POZYCJI DOMINUJĄCEJ (65,35% GŁOSÓW) W SPÓŁCE BORYSZEW S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (NIP: 8370000634, KRS: 0000063824), BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI IMPEXMETAL HOLDING SPÓŁKA Z O.O. (NIP: 6653012419, KRS: 0000719114), BEDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPV BORYSZEW6 SPÓŁKA Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PAWEŁ TOKŁOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2015-10-16
2024-04-25
2015-10-16
2016-02-04
UL. ŁUCKA, 7/9, WARSZAWA, 00-842, WARSZAWA, POLSKA
2016-02-04
2019-07-17
UL. JAGIELLOŃSKA, 76, WARSZAWA, 03-301, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie