KRS 0000458529
NIP7261407230
REGON47131797600000
NazwaSENSILAB POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Krótka nazwaSENSILAB POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ -
Data rejestracji 03 cze 2013 (11 lat temu) 03 cze 2013
Data usunięcia 07 mar 2022 07 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Adres UL. GEN. MARIANA LANGIEWICZA, 58, KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI, 95-050, KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5552300,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 5552300,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji55523
Dane podatkowe
NIP 7261407230
data rejestracji 01 cze 1996
status Czynny
42109013040000000134659586
SANPL 2 Oddział w Łodzi
ul. Sienkiewicza 24 90-950 Łódź POLSKA
79109025900000000147077056
SANPL Oddział Centralny
ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA
74109013040000000123035209
SANPL 2 Oddział w Łodzi
ul. Sienkiewicza 24 90-950 Łódź POLSKA
70109013040000000124139723
SANPL 2 Oddział w Łodzi
ul. Sienkiewicza 24 90-950 Łódź POLSKA
50105014611000002350930505
INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5
ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA
98109013040000000123035068
SANPL 2 Oddział w Łodzi
ul. Sienkiewicza 24 90-950 Łódź POLSKA
66109013040000000123035062
SANPL 2 Oddział w Łodzi
ul. Sienkiewicza 24 90-950 Łódź POLSKA
53109013040000000129949553
SANPL 2 Oddział w Łodzi
ul. Sienkiewicza 24 90-950 Łódź POLSKA
43105014611000002400491714
INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5
ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA
97109013040000000134659566
SANPL 2 Oddział w Łodzi
ul. Sienkiewicza 24 90-950 Łódź POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2120Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3250Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE #2110Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #1086Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNETMARKO DOLŽAN
Prokurent
2013-06-03
2014-09-05
PROKURA SAMOISTNA
KRZYSZTOF EDWARD AGACIAK
Prokurent
2013-06-03
2018-11-29
PROKURA SAMOISTNA
ANNA ELŻBIETA GANCZARSKA
Prokurent
2013-06-03
2019-04-12
PROKURA SAMOISTNA
BOJAN ŠČUKOVT
Członek Organu Nadzoru
2013-06-03
2014-09-05
ELVIRA ŽVIPELJ
Członek Organu Nadzoru
2013-06-03
2013-12-09
PIOTR BIENIEK
Członek Organu Nadzoru
2013-06-03
2013-10-31
VLADIMIR BABIĆ
Członek Organu Nadzoru
2013-10-31
2014-09-05
JAROSŁAW ANDRZEJ JERMALONEK
Członek Organu Nadzoru
2013-12-09
2014-09-05
MARKO DOLŽAN
Członek Organu Nadzoru
2014-09-05
2014-11-27
JACEK MIECZKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-09-05
2014-11-27
MAREK MROCZKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-09-05
2014-11-27
DANIELA SIMONE WÖRWAG
Beneficjent
1974-10-22
FRITZ WÖRWAG
Beneficjent
1939-10-01
JOANNA NIDECKA
zgłaszający - członek zarządu
DANIELA SIMONE WÖRWAG
Beneficjent
WŁAŚCICIEL WIĘKSZOŚCIOWEGO UDZIAŁOWCA
FRITZ WÖRWAG
Beneficjent
WŁAŚCICIEL WIĘKSZOŚCIOWEGO UDZIAŁOWCA
2013-06-03
2015-02-10
DREWNOWSKA, 43-55, ŁÓDŹ, 91-002, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie