KRS 0000254381
NIP5851422620
REGON22020632300000
Nazwa"KAMIENICA MORSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKAMIENICA MORSKA
Data rejestracji 31 mar 2006 (18 lat temu) 31 mar 2006
Data usunięcia 24 sty 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POWSTAŃCÓW WARSZAWY, 19, SOPOT, 81-718, SOPOT, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 975500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #711 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #561 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6492 POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW, W TYM UDZIELANIE POŻYCZEKWspólnik
2006-03-31
2014-01-24
1951 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 975.500 ZŁ
19251521200000
JACEK MAREK GIRDZIUSZ
Likwidator
2013-07-03
2014-01-24
TOMASZ WIKTOR TABEAU
Likwidator
2013-07-03
2014-01-24
KAZIMIERZ STANISŁAW KACZMAREK
Likwidator
2013-07-03
2014-01-24
MAREK KAZIMIERZ GŁUCHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-03-31
2006-08-28
EWA MARIA RUSZKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-03-31
2006-08-28
ZDZISŁAW SZNYCER
Członek Organu Nadzoru
2006-03-31
2012-05-31
ANDRZEJ DANIEL ZWARA
Członek Organu Nadzoru
2006-08-28
2014-01-24
JACEK SKRZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-08-28
2007-03-16
TOMASZ PELC
Członek Organu Nadzoru
2007-03-16
2010-06-15
ARKADIUSZ RYSZARD ZABŁOŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-06-15
2012-05-31
KATARZYNA BEATA DMOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2012-05-31
2014-01-24
MAŁGORZATA BOŻENNA OLENDZKA SZNYCER
Członek Organu Nadzoru
2012-05-31
2014-01-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
JACEK MAREK GIRDZIUSZ
PREZES ZARZĄDU
2006-03-31
2013-07-03
TOMASZ WIKTOR TABEAU
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-03-31
2006-08-28
TOMASZ WIKTOR TABEAU
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-08-28
2013-07-03
KAZIMIERZ KACZMAREK
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-08-28
2013-07-03
2006-03-31
2013-07-03
"KAMIENICA MORSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-03-31
2009-01-22
REJA, 13/15, SOPOT, 81-874, SOPOT, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie