KRS 0000123602
REGON01643036600000
NazwaMULTIBROKS SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaMULTIBROKS
Data rejestracji 18 lip 2002 (22 lata temu) 18 lip 2002
Data usunięcia 31 sty 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres ARMII LUDOWEJ, 26, WARSZAWA, 00-609, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 117900,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 279000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji117900
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (26)
#6720 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI #6521 LEASING #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #221 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #222 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA #6330 USŁUGI TURYSTYCZNE #55 HOTELE I RESTAURACJE #72 INFORMATYKA #7420 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #7413 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7430 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440 REKLAMA #7450 REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #7481 DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #7482 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM #7483 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7514Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA NA RZECZ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ #9112Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH #9211Z PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO #9220 DZIAŁALNOŚĆ RADIOWA I TELEWIZYJNA #9234 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9240 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCHTOMASZ PIOTR LANG
Członek Organu Nadzoru
2002-07-18
2003-04-29
MAREK MULTAN
Członek Organu Nadzoru
2002-07-18
2003-04-29
MACIEJ RADZIWIŁŁ
Członek Organu Nadzoru
2002-07-18
2003-04-29
IWONA KARWACKA
Członek Organu Nadzoru
2002-07-18
2003-04-29
JOHANN BRUGGER
Członek Organu Nadzoru
2003-04-29
2003-12-18
PRZEMYSŁAW JÓZEF SUŁKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-04-29
2005-01-31
KONRAD BOLESŁAW KOROBOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-04-29
2005-01-31
EWA KRAJEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-04-29
2005-01-31
RENATA CHRUŚCIEL SUŁKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-04-29
2005-01-31
PRZEMYSŁAW JACEK MAJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-07-18
2003-04-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓLDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. 2. W PRZYPADKU REPREZENTACJI JEDNOOSOBOWEJ OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
JAROSŁAW ROMAN PIETRZAK
PREZES ZARZĄDU
2002-07-18
2005-01-31
2002-07-18
2004-02-11
SOLARIEGO, 1, WARSZAWA, 02-070, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie