KRS 0000282988
NIP7282652213
REGON10035450000000
NazwaPKO BANKOWY LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPKO BANKOWY LEASING
Data rejestracji 18 cze 2007 (17 lat temu) 18 cze 2007
Data usunięcia 04 kwi 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. MARSZ. EDWARDA ŚMIGŁEGO-RYDZA, 20, ŁÓDŹ, 93-281, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 140000000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6491Z LEASING FINANSOWYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7734Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO #7735Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGOWspólnik
2007-06-18
2017-04-04
280.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 140.000.000,00 ZŁ.
47219176700000
WITOLD GERARD MODLEWSKI
Prokurent
2009-04-30
2010-03-26
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
WOJCIECH MARIUSZ DUCH
Prokurent
2010-03-26
2011-06-28
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MARIUSZ BOGUMIŁ ANDRYSIAK
Prokurent
2008-11-26
2010-03-26
PROKURA ŁĄCZNA: PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI , WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
DARIUSZ JANUSZ WOSZTAK
Prokurent
2009-03-20
2012-10-19
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
TOMASZ KULESZA
Prokurent
2010-06-02
2017-04-04
PROKURA ŁĄCZNA
MICHAŁ MACIEJ PANASIUK
Prokurent
2014-04-23
2017-04-04
PROKURA ŁĄCZNA
HUBERT WOJCIECHOWSKI
Prokurent
2015-02-18
2017-04-04
PROKURA ŁĄCZNA
WITOLD GERARD MODLEWSKI
Prokurent
2010-06-02
2014-04-23
PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ( PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA )
MACIEJ JAN FORMAŃSKI
Prokurent
2010-06-02
2014-05-21
PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ( PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA )
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1.DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: -DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. 2.W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST CZŁONEK ZARZĄDU
BOŻENA WATRAKIEWICZ ZAGÓRSKA
PREZES ZARZĄDU
2007-06-18
2007-11-20
ADAM ZYGMUNT MŁODKOWSKI
WICEPREZES ZARZADU
2007-06-18
2007-11-20
ADAM ZYGMUNT MŁODKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-11-20
2009-06-08
WITOLD PIOTR MARSZAŁEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-06-18
2008-12-10
MARIUSZ ROBERT GRAJDA
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-11-20
2009-06-08
IRENEUSZ JABŁOŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-10-20
2010-11-10
ADAM MALICKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-12-09
2010-03-23
MARCIN BRONISŁAW PASZKIEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-03-23
2010-10-27
PIOTR LESZEK MIERZEJEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-08-08
2017-04-04
MARCIN PIOTR KUKSINOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2014-10-09
2017-04-04
2007-06-18
2012-06-27
"BANKOWY LEASING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-06-27
2013-03-28
BANKOWY LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-06-18
2010-06-02
TYMIENIECKIEGO, 30 A, ŁÓDŹ, 90-350, ŁÓDŹ, POLSKA
2010-06-02
2010-06-14
AL. MARSZ. EDWARDA RYDZA ŚMIGŁEGO, 20, ŁÓDŹ, 93-281, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie