KRS 0000023369
NIP5420201966
REGON05025542200000
NazwaELEKTROCIEPŁOWNIA BIAŁYSTOK SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaELEKTROCIEPŁOWNIA BIAŁYSTOK
Data rejestracji 28 cze 2001 (23 lata temu) 28 cze 2001
Data usunięcia 10 lut 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA, 15, BIAŁYSTOK, 15-124, BIAŁYSTOK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 18442750,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 18442750,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1844275
Dane kontaktowe
Email BIURO@EC.BIALYSTOK.PL
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (33)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #2011Z PRODUKCJA GAZÓW TECHNICZNYCH #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #6190Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6110Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ #6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #6491Z LEASING FINANSOWY #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIANDRE SAINJON
Członek Organu Nadzoru
2001-06-28
2005-03-07
LAURENT THABUSSOT
Członek Organu Nadzoru
2001-06-28
2002-10-01
PIOTR TAENCER
Członek Organu Nadzoru
2001-06-28
2003-01-30
ANDRZEJ KONDRACIUK
Członek Organu Nadzoru
2001-06-28
2002-10-18
ALICJA WALESIENIUK
Członek Organu Nadzoru
2001-06-28
2009-04-28
ZBIGNIEW ANDRZEJ BICKI
Członek Organu Nadzoru
2001-06-28
2002-10-01
STEPHANE MOREL
Członek Organu Nadzoru
2001-06-28
2007-02-21
GILBERT PITANCE
Członek Organu Nadzoru
2001-06-28
2005-03-07
ANDRZEJ KOSIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-06-28
2002-10-18
KONRAD WALDEMAR KĘDZIA
Członek Organu Nadzoru
2001-06-28
2005-03-07
ANNA SIELACHOWSKA
Prokurent
2001-06-28
2007-04-11
SAMODZIELNA
DOROTA KALISTY
Prokurent
2007-04-11
2014-02-10
ŁĄCZNA
ANDRZEJ PAWEŁ SCHROEDER
Prokurent
2013-09-13
2014-02-10
PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacji-DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ANDRZEJ PAWEŁ SCHROEDER
PREZES ZARZĄDU
2001-06-28
2013-09-13
ALINA CHOJNACKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-28
2007-06-01
KRZYSZTOF SADOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-28
2013-09-13
KRZYSZTOF SADOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-09-13
2014-02-10
ALEXANDRE SCHEER
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-28
2002-11-20
JORGE ESTEBAN BAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-10-05
2008-05-30
PIOTR JANICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-06-01
2014-02-10
IRENEUSZ JABŁOŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-08-30
2013-09-13
PIOTR ANDRUSIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-09-13
2014-02-10
2001-06-28
2013-03-07
GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA, 3, BIAŁYSTOK, 15-124, BIAŁYSTOK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie