KRS 0000446910
NIP5252547918
REGON14651048100000
NazwaFUNDACJA ŚWIAT IDEI W LIKWIDACJI
Krótka nazwaŚWIAT IDEI
Data rejestracji 15 sty 2013 (12 lat temu) 15 sty 2013
Data usunięcia 10 lut 2017 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres GRZYBOWSKA, 3, WARSZAWA, 00-132, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH.Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #9003Z DZIAŁALNOŚĆ SANITARNA I POKREWNAMICHAŁ ANDRZEJ KOBOSKO
Likwidator
2016-06-20
2017-02-10
RADOSŁAW CEZARY RÓŻYCKI
Likwidator
2016-06-20
2017-02-10
TOMASZ WOJCIECH MISIAK
Likwidator
2016-06-20
2017-02-10
LEJB FOGELMAN
Członek Organu Nadzoru
2013-01-15
2017-02-10
JAROSŁAW SROKA
Członek Organu Nadzoru
2013-01-15
2017-02-10
PRZEMYSŁAW ALEKSANDER SCHMIDT
Członek Organu Nadzoru
2013-01-15
2017-02-10
PIOTR ANTONIO PINCHINAT MIERNIK
Członek Organu Nadzoru
2013-08-30
2015-10-08
WITOLD RYSZARD DROŻDŻ
Członek Organu Nadzoru
2013-08-30
2017-02-10
MACIEJ WEWIÓR
Członek Organu Nadzoru
2013-11-08
2015-10-08
WOJCIECH NIEWIERKO
Członek Organu Nadzoru
2015-10-08
2017-02-10
MICHAŁ MIERZEJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-01-15
2015-10-08
TOMASZ HANCZAREK
Członek Organu Nadzoru
2013-01-15
2017-02-10
DARIUSZ KIELMANS
Członek Organu Nadzoru
2013-01-15
2017-02-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD FUNDACJI
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI FUNDACJI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
IRENEUSZ MACIEJ PIECUCH
PREZES ZARZĄDU
2013-01-15
2013-08-30
TOMASZ WOJCIECH MISIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-01-15
2013-08-30
TOMASZ WOJCIECH MISIAK
PREZES ZARZĄDU FUNDACJI
2013-08-30
2016-06-20
RADOSŁAW CEZARY RÓŻYCKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-01-15
2016-06-20
MICHAŁ ANDRZEJ KOBOSKO
WICEPREZES ZARZĄDU FUNDACJI
2013-08-30
2016-06-20
2013-01-15
2016-06-20
FUNDACJA ŚWIAT IDEI
2013-01-15
2013-02-20
GRZYBOWSKA, 3, WARSZAWA, 00-132, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie