KRS 0000236258
NIP7282606437
REGON10006478700000
NazwaFUNDACJA PROJEKT ŁÓDŹ
Krótka nazwaPROJEKT ŁÓDŹ
Data rejestracji 15 cze 2005 (19 lat temu) 15 cze 2005
Data usunięcia 10 mar 2014 10 mar 2014
Forma prawnaFUNDACJA
Adres SIENKIEWICZA, 59, ŁÓDŹ, 90-009, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5813Z WYDAWANIE GAZET #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #5913Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #5920Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #1820Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4761Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #8559A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH #4762Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHEMILIA MARTA MACIUK
Członek Organu Nadzoru
2005-06-15
2007-04-10
TOMASZ PIOTR GRANICKI
Członek Organu Nadzoru
2005-06-15
2007-04-10
IRENEUSZ JABŁOŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-04-10
2014-03-10
SEBASTIAN MIKOŁAJ RYBARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2007-04-10
2014-03-10
MARCIN WIESŁAW NOWACKI
Członek Organu Nadzoru
2007-04-10
2008-11-28
BŁAŻEJ LECH MODER
Członek Organu Nadzoru
2007-04-10
2014-03-10
BARBARA ALEKSANDRA WOŹNIAK
Członek Organu Nadzoru
2008-11-28
2014-02-21
ROBERT KLUCH
Członek Organu Nadzoru
2005-06-15
2007-04-10
MARCIN WIESŁAW NOWACKI
Likwidator
2013-03-13
2014-03-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD FUNDACJI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU FUNDACJI, WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU FUNDACJI PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM. JEŻELI ZARZĄD FUNDACJI JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU FUNDACJI, UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU FUNDACJI.
TOMASZ ŁUKASZ SADŁECKI
PREZES ZARZĄDU
2005-06-15
2008-11-28
RAFAŁ ZYGMUNT TRĄBSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-06-15
2007-04-10
MARCIN WIESŁAW NOWACKI
PREZES
2008-11-28
2013-03-13
2005-06-15
2006-11-29
AKADEMICKA FUNDACJA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
2005-06-15
2006-11-29
GORKIEGO, 10/12, ŁÓDŹ, 92-525, ŁÓDŹ, POLSKA
2006-11-29
2007-04-10
PIOTRKOWSKA, 55, ŁÓDŹ, 90-417, ŁÓDŹ, POLSKA
2007-04-10
2008-04-30
GORKIEGO, 10/12, ŁÓDŹ, 92- 525, ŁÓDŹ, POLSKA
2008-04-30
2011-09-29
ROMUALDA TRAUGUTTA, 25, ŁÓDŹ, 90-113, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie