KRS 0000476198
NIP5252564302
REGON14687174700000
NazwaMOLINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMOLINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5
Data rejestracji 10 wrz 2013 (11 lat temu) 10 wrz 2013
Data usunięcia 04 lip 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Adres UL. CHŁODNA, 52, WARSZAWA, 00-872, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10050000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 10050000,00 PLN
Wartość nominalna akcji500,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji20100
Dane kontaktowe
Email BIURO@MOLINA.COM.PL
Dane podatkowe
NIP 5252564302
data rejestracji 19 wrz 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 kwi 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPAWEŁ ALEKSANDER WELO
zgłaszający - inny
RAFAŁ MATULEWICZ
Beneficjent
PIOTR ŻOCHOWSKI
Beneficjent
REMIGIUSZ KAMIL NAWRAT
Beneficjent
ŁUKASZ ANDRZEJ KWIECIEŃ
Beneficjent
Likwidator
2020-10-23
2022-07-04
14682519600000
RAFAŁ MATULEWICZ
Beneficjent
OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W PKO TFI S.A. - PODMIOCIE ZARZĄDZAJĄCYM MERKURY FIZAN, KTÓRY JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI MOLINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LIKWIDATORA MOLINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJI
PIOTR ŻOCHOWSKI
Beneficjent
OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W PKO TFI S.A. - PODMIOCIE ZARZĄDZAJĄCYM MERKURY FIZAN, KTÓRY JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI MOLINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LIKWIDATORA MOLINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJI
REMIGIUSZ KAMIL NAWRAT
Beneficjent
OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W PKO TFI S.A. - PODMIOCIE ZARZĄDZAJĄCYM MERKURY FIZAN, KTÓRY JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI MOLINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LIKWIDATORA MOLINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJI
ŁUKASZ ANDRZEJ KWIECIEŃ
Beneficjent
OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W PKO TFI S.A. - PODMIOCIE ZARZĄDZAJĄCYM MERKURY FIZAN, KTÓRY JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI MOLINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LIKWIDATORA MOLINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJI
2013-09-10
2020-10-23
MOLINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
2013-09-10
2013-11-05
PLAC PIŁSUDSKIEGO, 1, WARSZAWA, 00-078, WARSZAWA, POLSKA
2013-11-05
2015-10-06
PUŁAWSKA, 15, WARSZAWA, 02-515, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie