KRS 0000012647
NazwaEO NETWORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEO NETWORKS
Data rejestracji 19 maj 2001 (23 lata temu) 19 maj 2001
Data usunięcia 31 sie 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OLBRACHTA, 94, WARSZAWA, 01-102, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7440Z REKLAMA #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6521Z LEASING FINANSOWY #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #5165Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANESTEFAN DOMINIK BATORY
Wspólnik
2001-05-19
2009-08-31
533 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 266.500 ZŁOTYCH
MARCIN KRYŃSKI
Wspólnik
2001-05-19
2005-09-02
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁOTYCH
ROBERT ARKADIUSZ STARMACH
Wspólnik
2001-05-19
2003-08-20
25- UDZIAŁÓW 12500-PLN-WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW
TOMASZ KAZIMIERZ SULEJ
Wspólnik
2001-05-19
2003-08-20
25-UDZIAŁÓW 12500-PLN-WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW
MAREK STANISŁAW ROGOZIŃSKI
Wspólnik
2006-07-28
2009-08-31
133 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 66.500 ZŁOTYCH
DARIUSZ MIROSŁAW DUMA
Wspólnik
2006-07-28
2009-06-23
334 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 167.000 ZŁOTYCH
ANNA SIDOROWICZ PIECH
Wspólnik
2009-06-23
2009-08-31
142 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 71.000,00 ZŁOTYCH
STEFAN DOMINIK BATORY
Członek Organu Nadzoru
2001-05-19
2003-08-20
TOMASZ KAZIMIERZ SULEJ
Członek Organu Nadzoru
2001-05-19
2003-08-20
ROBERT ARKADIUSZ STARMACH
Członek Organu Nadzoru
2001-05-19
2003-08-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1)W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO- CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE 2)W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO- DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE - CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE
MARCIN KRYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-05-19
2003-08-20
MARCIN KRYŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-08-20
2005-09-02
STEFAN DOMINIK BATORY
PREZES ZARZĄDU
2003-08-20
2009-08-31
2001-05-19
2003-08-20
LANCIEGO, 7A, WARSZAWA, 02-795, WARSZAWA, POLSKA
2003-08-20
2006-07-28
PODWALE, 13, WARSZAWA, 00-950, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie