KRS 0000582321
NIP8992776356
REGON36284890700000
NazwaEMERALD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEMERALD
Data rejestracji 28 paź 2015 (9 lat temu) 28 paź 2015
Data usunięcia 15 sty 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. KASZTANOWA, 3A, WROCŁAW, 53-125, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8992776356
data rejestracji 29 paź 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 24 paź 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2611Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2612Z PRODUKCJA SZKŁA PŁASKIEGO OBROBIONEGO I WYROBÓW ZE SZKŁA PŁASKIEGO #2620Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #2640Z PRODUKCJA CERAMIKI BUDOWLANEJ #2651Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #2751Z ODLEWNICTWO ŻELIWA #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMIWspólnik
2015-10-28
2020-01-15
400 (CZTERYSTA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000 ZŁ (CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH)
22074068900000
WOJCIECH PATRYK CZAJKOWSKI
Wspólnik
2015-10-28
2020-01-15
165 (STO SZEŚĆDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.500 ZŁ (SZESNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
MATEUSZ PAWEŁ ZELEK
Wspólnik
2015-10-28
2020-01-15
165 (STO SZEŚĆDZIESIAT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.500 ZŁ (SZESNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
MICHAŁ GORGOŃ
Wspólnik
2015-10-28
2020-01-15
140 (STO CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.000 ZŁ (CZTERNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
TOMASZ GRABOWSKI
Likwidator
2018-06-27
2020-01-15
AGNIESZKA JADWIGA STOCHMAL
Członek Organu Nadzoru
2015-10-28
2020-01-15
AGNIESZKA ANETA HERBUT JURCZIK
Członek Organu Nadzoru
2015-10-28
2016-01-25
MICHAŁ KULKA
Członek Organu Nadzoru
2015-10-28
2020-01-15
ŻANETA KURSZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2016-01-25
2020-01-15
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
MICHAŁ GORGOŃ
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-10-28
2018-06-27
MATEUSZ PAWEŁ ZELEK
PREZES ZARZĄDU
2015-10-28
2018-06-27
WOJCIECH PATRYK CZAJKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-10-28
2018-06-27
2015-10-28
2018-06-27
EMERALD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-10-28
2015-11-06
UL. GEN. STANISŁAWA MACZKA, 1A, WROCŁAW, 52-201, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie