KRS 0000454350
NIP7010372706
REGON14657810200000
NazwaEDORADCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaEDORADCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 13 mar 2013 (12 lat temu) 13 mar 2013
Data usunięcia 26 wrz 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. SKARSZEWSKA, 23, TCZEW, 83-110, TCZEW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7010372706
data rejestracji 15 kwi 2013
status Czynny
55175013250000000027176356
BNP Oddział w Gdańsku ul. Rajska 4
ul. Rajska 4 80-850 Gdańsk POLSKA
69175013250000000033633297
BNP Oddział w Gdańsku ul. Rajska 4
ul. Rajska 4 80-850 Gdańsk POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7211Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWEWOJCIECH KRUSZYŃSKI
Beneficjent
PIOTR SOWAŃSKI
zgłaszający - członek zarządu
Wspólnik
2013-03-13
2013-12-23
14627169700000
Wspólnik
2013-12-23
2015-05-27
19308456000000
TOMASZ GRABOWSKI
Wspólnik
2015-05-27
2022-09-26
JOANNA ELŻBIETA GRABOWSKA
Wspólnik
2019-04-02
2022-09-26
WOJCIECH KRUSZYŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDYNIE WSPÓLNIKOWI ODPOWIADAJĄCEMU BEZ OGRANICZENIA ZA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI (KOMPLEMENTARIUSZOWI). DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ KOMPLEMENTARIUSZE SAMODZIELNIE. UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ-EDORADCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W TCZEWIE, W IMIENIU KTÓREJ DZIAŁA PREZES ZARZĄDU TOMASZ GRABOWSKI SAMODZIELNIE.
Członek Organu Reprezentacji
2013-03-13
2013-12-23
14652597900000
Członek Organu Reprezentacji
2013-12-23
2015-05-27
22074068900000
Członek Organu Reprezentacji
2015-05-27
2022-09-26
22196544000000
2013-03-13
2013-12-23
LOPUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2013-12-23
2015-05-27
ECO ALIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2015-05-27
2016-01-25
CONSULTING EDORADCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2013-03-13
2015-05-27
SOLEC, 81B, WARSZAWA, 00-382, WARSZAWA, POLSKA
2015-05-27
2015-06-01
UL. KUBUSIA PUCHATKA, 5, TCZEW, 83-100, TCZEW, POLSKA
2015-06-01
2019-06-18
UL. KUBUSIA PUCHATKA, 5, TCZEW, 83-110, TCZEW, POLSKA
Dotacja na kapitał obrotowy dla Edoradca Sp. z o.o. S.K.
106 032,09 zł
106 032,09 zł
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
3.4. Dotacje na kapitał obrotowy
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2014 - 2020
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie