KRS 0000552420
NIP5862294723
REGON36088001900000
NazwaTELMEDICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTELMEDICO
Data rejestracji 10 kwi 2015 (9 lat temu) 10 kwi 2015
Data usunięcia 06 sie 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. ZWYCIĘSTWA, 241, GDYNIA, 81-521, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 80000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email CENTRALA@TELMEDICO.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8621Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #471 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCHWspólnik
2015-04-10
2018-08-06
801 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.050 ZŁ
02174041000000
Wspólnik
2015-04-10
2018-08-06
726 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 36 300 ZŁOTYCH
22074068900000
AGNIESZKA JADWIGA STOCHMAL
Członek Organu Nadzoru
2015-04-10
2016-06-03
DAMIAN MILECKI
Członek Organu Nadzoru
2015-04-10
2018-08-06
MAGDALENA PRUSKA
Członek Organu Nadzoru
2016-06-03
2017-11-30
ANITA WERONIKA TUREK LIZAKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2017-11-30
2018-08-06
AGNIESZKA JADWIGA STOCHMAL
Członek Organu Nadzoru
2018-02-20
2018-08-06
TOMASZ GRABOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-04-10
2018-02-20
ADAM STANISŁAW ROMEL CZARNOWSKI
Prokurent
2015-04-10
2016-02-10
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKEM ZARZĄDU
AGNIESZKA JADWIGA STOCHMAL
Likwidator
2016-02-10
2018-02-20
TOMASZ GRABOWSKI
Likwidator
2018-02-20
2018-08-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO REPREZENTACJA SPÓŁKI BĘDZIE REPHREZENTACJĄ ŁĄCZNĄ. DO REPREZENTACJI ŁĄCZNEJ BĘDĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
ANDRZEJ STANISŁAW MILECKI
PREZES ZARZĄDU
2015-04-10
2016-02-10
MARTA MONIKA KARDAŚ
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-04-10
2016-02-10
2015-04-10
2016-02-10
TELMEDICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie