KRS 0000477264
NIP7722403314
REGON10159780100000
NazwaSOLARPROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSOLARPROJEKT
Data rejestracji 17 wrz 2013 (11 lat temu) 17 wrz 2013
Data usunięcia 25 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WIELKOPOLSKA, 5A, GDAŃSK, 80-180, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 600000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7722403314
data rejestracji 01 wrz 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 lut 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIETOMASZ JERZY BALCEROWSKI
Beneficjent
TOMASZ JERZY BALCEROWSKI
reprezentant
JOANNA BALCEROWSKA
Prokurent
2014-12-19
2021-02-25
SAMOISTNA
BOŻENA MARIA CHYŁA
Prokurent
2014-12-19
2021-02-25
SAMOISTNA
JOANNA ELŻBIETA GRABOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2013-09-17
2014-12-19
AGNIESZKA JADWIGA STOCHMAL
Członek Organu Nadzoru
2013-09-17
2014-12-19
JOLANTA SZEWCZYK
Członek Organu Nadzoru
2013-09-17
2014-12-19
Wspólnik
2013-09-17
2014-12-19
2999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 299.900,00 ZŁOTYCH
19308456000000
PAWEŁ JÓZEF WIECZOREK
Wspólnik
2013-09-17
2014-12-19
3001 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 300.100,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2014-12-19
2021-02-11
6.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 600.000 ZŁOTYCH
22187037100000
Wspólnik
2021-02-11
2021-02-25
6000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 600.000 ZŁOTYCH
22023401200000
TOMASZ JERZY BALCEROWSKI
Beneficjent
POSIADANIE 95% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADAJĄ PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO KAŻDY Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM
PAWEŁ JÓZEF WIECZOREK
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-09-17
2014-12-19
TOMASZ JERZY BALCEROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-12-19
2021-02-25
TOMASZ GRABOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-09-17
2014-12-19
2013-09-17
2014-12-22
SOLARPROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICOZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-09-17
2014-12-19
KOŚCIUSZKI, 6, RADOMSKO, 97-500, RADOMSKO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie