KRS 0000401168
NIP9571062252
REGON22155676900000
NazwaLARDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaLARDO
Data rejestracji 04 lis 2011 (13 lat temu) 04 lis 2011
Data usunięcia 14 lis 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BOHATERÓW WARSZAWY, 11B, SZCZECIN, 70-370, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #35 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4614Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #773 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH #829 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄENERGY FEDERATION AG
Wspólnik
2011-11-04
2013-06-14
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100 (STO) ZŁOTYCH KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 5.000,- (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
Wspólnik
2013-06-14
2013-07-17
43 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4300 ZŁOTYCH
19308456000000
Wspólnik
2013-06-14
2013-07-17
7 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 700 ZŁOTYCH
22074068900000
ARKADIUSZ ŚWIĘTONOWSKI
Wspólnik
2013-07-17
2014-09-24
35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3500 ZŁOTYCH
KAROLINA DANUTA OŁDAK
Wspólnik
2013-07-17
2014-09-24
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1500 ZŁOTYCH
Wspólnik
2014-09-24
2019-11-14
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
22199070900000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE, JEST ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
ANDREAS SVONKO BLUTKE
PREZES ZARZĄDU
2011-11-04
2013-06-14
1964-02-24
THOMAS SPINDLER
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-11-04
2013-06-14
TOMASZ GRABOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-06-14
2013-07-17
ARKADIUSZ ŚWIĘTONOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-07-17
2017-06-21
KAROLINA DANUTA OŁDAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-07-17
2017-06-21
2011-11-04
2013-06-14
GENERPOL G33 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-11-04
2013-06-14
ŚNIADECKICH, 27, GDAŃSK, 80-204, GDAŃSK, POLSKA
2013-06-14
2013-07-17
WAŁY PIASTOWSKIE, 1, GDAŃSK, 80-855, GDAŃSK, POLSKA
2013-07-17
2013-10-21
GROTTGERA, 16, POZNAŃ, 60-758, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie