KRS 0000405740
NIP9571063381
REGON22157892000000
NazwaINOGUMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaINOGUMA
Data rejestracji 19 gru 2011 (13 lat temu) 19 gru 2011
Data usunięcia 11 mar 2024 11 mar 2024
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AZALOWA, 23, BIAŁE BŁOTA, 86-005, BIAŁE BŁOTA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 895000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@INOGUMA.PL
Dane podatkowe
NIP 9571063381
data rejestracji 01 lut 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 11 mar 2024
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7120 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #281 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH #289 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #829 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2896Z PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI GUMY LUB TWORZYW SZTUCZNYCH ORAZ WYTWARZANIA WYROBÓW Z TYCH MATERIAŁÓW #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNEJANUSZ JERZY WEŁNOWSKI
Beneficjent
RAFAŁ MARIA JASIŃSKI
Beneficjent
DAMIAN ROLAND WEŁNOWSKI
reprezentant
ENERGY FEDERATION AG
Wspólnik
2011-12-19
2013-05-09
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100 PLN (STO ZŁOTYCH) KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 5.000 PLN (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
Wspólnik
2013-05-09
2015-10-16
24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2400 ZŁOTYCH
19308456000000
Wspólnik
2013-05-09
2024-03-11
8950 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 895.000,00 ZŁ
09290565000000
Wspólnik
2015-10-16
2016-01-27
4474 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 447400,00 ZŁOTYCH
19308456000000
JANUSZ JERZY WEŁNOWSKI
Beneficjent
POSIADA 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE HYDRAPRESS, KTÓRA POSIADA 100 % UDZIAŁÓW SPÓŁKI INOGUMA
RAFAŁ MARIA JASIŃSKI
Beneficjent
POSIADA 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE HYDRAPRESS SP. Z O.O. KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W INOGUMA SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH DO KWOTY 20.000,00 ZŁ KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁA SAMODZIELNIE. POWYŻEJ 20.000,00 ZŁ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH POTRZEBNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
DAMIAN ROLAND WEŁNOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-01-27
2024-03-11
ANDREAS SVONKO BLUTKE
PREZES ZARZĄDU
2011-12-19
2013-05-09
1964-02-24
THOMAS SPINDLER
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-12-19
2013-05-09
DAMIAN ROLAND WEŁNOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-05-09
2016-01-27
TOMASZ GRABOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-05-09
2016-01-27
2011-12-19
2013-05-09
GENERPOL G23 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-12-19
2013-05-09
ŚNIADECKICH, 27, GDAŃSK, 80-204, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie