KRS 0000462180
NIP5833159313
REGON22187370200000
NazwaEKOLOGICZNE INNOWACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEKOLOGICZNE INNOWACJE
Data rejestracji 13 maj 2013 (11 lat temu) 13 maj 2013
Data usunięcia 12 wrz 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WAŁY PIASTOWSKIE, 1, GDAŃSK, 80-855, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 235000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#01 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #16 PRODUKCJA STOLARKI BUDOWLANEJ #38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW #5210 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #66 UBEZPIECZENIA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJ #72 INFORMATYKAANDRZEJ PUŚLECKI
Wspólnik
2013-05-13
2014-06-12
8010 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 801.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2013-05-13
2014-09-29
7990 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 799.000,00 ZŁOTYCH
19308456000000
ANDRZEJ WOJTYSIAK
Wspólnik
2014-06-12
2014-09-29
8010 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 801.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2014-09-29
2016-03-11
2350 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 235.000,00 ZŁOTYCH
22186872400000
Wspólnik
2016-03-11
2017-09-12
2350 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 235.000,00 ZŁOTYCH
22186872400000
JOANNA ELŻBIETA GRABOWSKA
Likwidator
2016-12-07
2017-09-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
TOMASZ GRABOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-05-13
2014-06-12
ANDRZEJ PUŚLECKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-05-13
2013-11-25
ANDRZEJ WOJTYSIAK
PREZES ZARZĄDU
2014-06-12
2014-09-29
JOANNA ELŻBIETA GRABOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2014-09-29
2016-03-11
TOMASZ GRABOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-03-11
2016-12-07
2013-05-13
2016-12-07
EKOLOGICZNE INNOWACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 14 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie