KRS 0000349274
NIP9571034362
REGON22097615600000
NazwaBAŁTYCKA EKO-ENERGETYKA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBAŁTYCKA EKO-ENERGETYKA
Data rejestracji 12 mar 2010 (15 lat temu) 12 mar 2010
Data usunięcia 15 mar 2017 15 mar 2017
Forma prawnaFUNDACJA
Adres FISZERA, 14, GDAŃSK, 80-231, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #0129Z UPRAWA POZOSTAŁYCH ROŚLIN WIELOLETNICH #3821 OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNEGRZEGORZ WÓJTOWICZ
Likwidator
2015-11-30
2017-03-15
MIROSŁAW STANISŁAW MACIOCHA
Likwidator
2015-11-30
2017-03-15
ADAM ZBIGNIEW CENIAN
Likwidator
2015-11-30
2017-03-15
JAROSŁAW MIKIELEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2010-03-12
2017-03-15
ANDRZEJ WOJCIECH GRYCNER
Członek Organu Nadzoru
2010-03-12
2017-03-15
ANDRZEJ PUŚLECKI
Członek Organu Nadzoru
2010-03-12
2017-03-15
TOMASZ ŁĄCKI
Członek Organu Nadzoru
2010-03-12
2017-03-15
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD FUNDACJI
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE. W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW ORAZ W SPRAWACH NIE ZWIĄZANYCH Z ZACIĄGANIEM ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH POWYŻEJ 5.000 ZŁ. - OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI MOŻE SKŁADAĆ JEDNOOSOBOWO PREZES FUNDACJI.
GRZEGORZ WÓJTOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2010-03-12
2015-11-30
ADAM ZBIGNIEW CENIAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-03-12
2015-11-30
MIROSŁAW STANISŁAW MACIOCHA
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-03-12
2015-11-30
2010-03-12
2015-11-30
BAŁTYCKA EKO-ENERGETYKA
Data ostatniej aktualizacji: 14 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie