KRS 0000228511
NazwaNORBILD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaNORBILD
Data rejestracji 14 lut 2005 (20 lat temu) 14 lut 2005
Data usunięcia 12 gru 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SŁUPSKA, 36, GDAŃSK, 80-392, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 80000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #45 BUDOWNICTWO #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #72 INFORMATYKA #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJRYSZARD JÓZEF WALENKIEWICZ
Wspólnik
2005-02-14
2011-12-12
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
MACIEJ EDWARD GRYNKIEWICZ
Wspólnik
2005-02-14
2011-12-12
30 UDZIAŁÓW NA KWOTĘ 30.000 ZŁ.
GRZEGORZ WÓJTOWICZ
Wspólnik
2005-02-14
2006-12-20
9 UDZIAŁÓW NA KWOTĘ 9.000 ZŁ.
RYSZARD JÓZEF WALENKIEWICZ
Likwidator
2011-01-17
2011-12-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
RYSZARD JÓZEF WALENKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2005-02-14
2011-01-17
2005-02-14
2011-01-17
NORBILD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie