KRS 0000189206
REGON19047990800000
Nazwa"BIURO RACHUNKOWE SŁAWOMIR HINC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBIURO RACHUNKOWE SŁAWOMIR HINC
Data rejestracji 30 sty 2004 (21 lat temu) 30 sty 2004
Data usunięcia 12 wrz 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres FISZERA, 14, GDAŃSK, 80-231, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #72 INFORMATYKA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #741 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO- KSIĘGOWA; DORADZTWO, ZARZĄDZANIE HOLDINGAMI #7483 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMISŁAWOMIR JACEK HINC
Wspólnik
2004-01-30
2017-09-12
4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000 ZŁ
EWA BEATA HINC
Wspólnik
2004-01-30
2017-09-12
4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000 ZŁ
SŁAWOMIR JACEK HINC
Prokurent
2004-01-30
2017-09-12
PROKURA SAMOISTNA
ANDRZEJ KAROL BABIŃSKI
Kurator
2010-10-22
2013-01-04
IRENA BUCZYŃSKA
Kurator
2013-05-22
2017-09-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI
JOLANTA BEATA GIERSZEWSKA
PREZES ZARZĄDU
2004-01-30
2007-10-22
2004-01-30
2004-07-28
BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO, 8, GDAŃSK, 80-230, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie