KRS 0000349008
NIP5862250039
REGON22095819300000
NazwaEKOTECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEKOTECHNOLOGIE
Data rejestracji 16 lut 2010 (15 lat temu) 16 lut 2010
Data usunięcia 15 wrz 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres EKOLOGICZNA, 7, CHWASZCZYNO, 80-209, CHWASZCZYNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 30000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5862250039
data rejestracji 15 sty 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 12 cze 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓWANDRZEJ WOJCIECH GRYCNER
Beneficjent
MIKOŁAJ PIOTR GRYCNER
Beneficjent
MIKOŁAJ PIOTR GRYCNER
reprezentant
EWA MARIA MAŁKIEWICZ
Wspólnik
2010-02-16
2010-10-07
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ
MAGDALENA ANNA JACKIEWICZ
Wspólnik
2010-02-16
2015-04-23
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000 ZŁ
DARIUSZ PIOTR JACKIEWICZ
Wspólnik
2010-02-16
2011-04-11
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000 ZŁ
VIOLETTA LILIANNA MACKIEWICZ SASIAK
Wspólnik
2011-04-11
2015-04-23
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ
MIKOŁAJ PIOTR GRYCNER
Wspólnik
2015-04-23
2022-09-15
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ
ANDRZEJ WOJCIECH GRYCNER
Wspólnik
2015-04-23
2022-09-15
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ
ANDRZEJ WOJCIECH GRYCNER
Prokurent
2015-04-23
2021-04-09
PROKURA SAMOISTNA
IGOR KĘPIŃSKI
Likwidator
2021-04-09
2022-09-15
ANDRZEJ WOJCIECH GRYCNER
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MIKOŁAJ PIOTR GRYCNER
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI
EWA MARIA MAŁKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2010-02-16
2010-10-07
MAGDALENA ANNA JACKIEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-02-16
2010-10-07
MAGDALENA ANNA JACKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2010-10-07
2015-04-23
DARIUSZ PIOTR JACKIEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-02-16
2011-04-11
MIKOŁAJ PIOTR GRYCNER
PREZES ZARZĄDU
2015-04-23
2021-04-09
2022
2022-01-01
2022-06-14
2022-06-14
SprFinJednostkaMikro
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3410 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3410 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 0 |
Aktywa razem | 0 |
2010-02-16
2021-04-09
EKOTECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-02-16
2011-04-11
ŁUŻYCKA, 8, GDYNIA, 81-537, GDYNIA, POLSKA
2011-04-11
2013-05-20
EKOLOGICZNA, 7, CHWASZCZYNO, 80-209, CHWASZCZYNO, POLSKA
2013-05-20
2015-05-21
SPORTOWA, 7, REDA, 84-240, REDA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie