KRS 0000637624
NIP8451987610
REGON36561640000000
NazwaGMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ "EKO-MIŁKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ "EKO-MIŁKI"
Data rejestracji 11 paź 2016 (8 lat temu) 11 paź 2016
Data usunięcia 24 wrz 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. SZKOLNA, 1B, MIŁKI, 11-513, MIŁKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8451987610
data rejestracji 19 paź 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 22 lip 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #35 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #432 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEROMAN JÓZEF JACKIEWICZ
Beneficjent
ANDRZEJ WOJCIECH GRYCNER
Beneficjent
IGOR KĘPIŃSKI
reprezentant
Wspólnik
2016-10-11
2020-09-24
76 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.600,00 ZŁ
00847755200000
GMINA MIŁKI
Wspólnik
2016-10-11
2020-09-24
24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.400,00 ZŁ
790671260
IGOR KĘPIŃSKI
Likwidator
2019-02-06
2020-09-24
ROMAN JÓZEF JACKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2016-10-11
2020-09-24
ANDRZEJ WOJCIECH GRYCNER
Członek Organu Nadzoru
2016-10-11
2020-09-24
MAREK ANDRZEJ LEWANDOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-10-11
2020-09-24
ROMAN JÓZEF JACKIEWICZ
Beneficjent
61 UDZIAŁÓW W ZAKŁADZIE INNOWACYJNYM TECHNIK ENERGETYCZNYCH "PROMAT" SP. Z O.O.
ANDRZEJ WOJCIECH GRYCNER
Beneficjent
91 UDZIAŁÓW W ZAKŁADZIE INNOWACYJNYM TECHNIK ENERGETYCZNYCH "PROMAT" SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
GRZEGORZ JACKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2016-10-11
2019-02-06
2016-10-11
2019-02-06
GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ "EKO-MIŁKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie