KRS 0000417830
NIP5851464245
REGON22164366900000
NazwaRECYKLES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaRECYKLES
Data rejestracji 16 kwi 2012 (12 lat temu) 16 kwi 2012
Data usunięcia 01 paź 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TRZY LIPY, 3, GDAŃSK, 80-172, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 145000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@RECYKLES.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #72 INFORMATYKAJOANNA DANUTA ANTONOWICZ
Wspólnik
2012-04-16
2013-05-29
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
KAROLINA MAŁGORZATA RANISZEWSKA
Wspólnik
2012-04-16
2013-05-29
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
Wspólnik
2013-05-29
2014-02-11
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
19308456000000
Wspólnik
2014-02-11
2015-10-01
1500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 145.000,00 ZŁ
19308456000000
MAGDALENA PRUSKA
Prokurent
2014-02-21
2014-09-08
PROKURA SAMOISTNA
TOMASZ GRABOWSKI
Likwidator
2014-09-08
2015-10-01
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZADU SAMODZIELNIE.
IWONA JOLANTA SZMAJA
PREZES ZARZĄDU
2012-04-16
2013-05-29
MAGDALENA PRUSKA
PREZES ZARZĄDU
2013-05-29
2014-02-11
DARIUSZ JERZY CHOJNACKI
PREZES ZARZĄDU
2014-02-11
2014-09-08
2012-04-16
2014-02-21
"WIDOK ENERGIA-PALIWA NOWEJ GENERACJI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNIOŚCIĄ
2014-02-21
2014-09-08
RECYKLES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-04-16
2014-02-11
PARKOWA, 24, SOPOT, 81-726, SOPOT, POLSKA
2014-02-11
2014-02-21
JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO, 6, SOPOT, 81-754, SOPOT, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie