KRS 0000114061
NIP5842326259
REGON19166458800000
NazwaSTOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWSPÓŁPRACA
Data rejestracji 21 maj 2002 (22 lata temu) 21 maj 2002
Data usunięcia 13 maj 2015 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres KOSSAKA, 6a, PRUSZCZ GDAŃSKI, 83-000, PRUSZCZ GDAŃSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#3120B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI ELEKTRYCZNEJ APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ #3162B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #3230B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI PROFESJONALNEGO SPRZĘTU RADIOWO- TELEWIZYJNEGO ORAZ SPRZĘTU DO OPEROWANIA DŹWIĘKIEM I OBRAZEM #45 BUDOWNICTWO #6330 USŁUGI TURYSTYCZNE #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #926 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9133Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAALEKSANDRA EWA WIŚNIEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-05-21
2006-11-10
MAŁGORZATA SZULC
Członek Organu Nadzoru
2006-11-10
2015-05-13
GABRIELA DOMINIKA BRZEZIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2007-09-05
2012-08-27
WIESŁAWA MAGDALENA MARKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2012-08-27
2015-05-13
KAROLINA WEINER
Członek Organu Nadzoru
2002-05-21
2006-11-10
EWA MARIA MOLENDA
Członek Organu Nadzoru
2002-05-21
2007-09-05
DARIUSZ MOLENDA
Likwidator
2013-09-27
2015-05-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD GŁÓWNY
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU STOWARZYSZENIA UPOWAŻNIENI SĄ SAMODZIELNIE PREZES I WICEPREZES ZARZĄDU GŁÓWNEGO.
EDWARD JAN ROJEK
CZŁONEK
2002-05-21
2007-09-05
EWA MARIA MOLENDA
CZŁONEK ZARZĄDU GŁÓWNEGO
2007-09-05
2009-10-13
DARIUSZ MOLENDA
PREZES ZARZĄDU GŁÓWNEGO
2002-05-21
2013-09-27
IWONA GRAŻYNA WIŚNIEWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU GŁÓWNEGO
2002-05-21
2006-11-10
ERWIN LASKOWSKI
CZŁONEK
2002-05-21
2007-09-05
EWA JOANNA LEWANDOWSKA
CZŁONEK
2002-05-21
2007-09-05
ROMAN TALAREK
CZŁONEK
2002-05-21
2006-11-10
DOROTA SALETRA
CZŁONEK
2002-05-21
2006-11-10
AGNIESZKA PIERZGALSKA
CZŁONEK ZARZĄDU GŁÓWNEGO
2007-09-05
2012-08-27
IWONA JOLANTA SZMAJA
CZŁONEK ZARZĄDU GŁÓWNEGO
2007-09-05
2012-08-27
2002-05-21
2007-09-05
OBYWATELSKIE STOWARZYSZENIE SPOŁECZNE "WSPÓŁPRACA"
2007-09-05
2013-09-27
STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACA
2002-05-21
2006-11-10
WAŁOWA, 19, GDAŃSK, 80-858, GDAŃSK, POLSKA
2006-11-10
2007-09-05
ŚW. FAUSTYNY, 3, ROTMANKA, 83-010, STRASZYN, POLSKA
2007-09-05
2008-09-26
KOSSAKA, 1 A, PRUSZCZ GDAŃSKI, 83-000, PRUSZCZ GDAŃSKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie