KRS 0000296408
NIP5851439069
REGON22054345700000
Nazwa"WIDOK BIO-ENERGIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaWIDOK BIO-ENERGIA
Data rejestracji 07 sty 2008 (17 lat temu) 07 sty 2008
Data usunięcia 11 kwi 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BRONIEWSKIEGO, 4, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 833000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@WIDOKENERGIA.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #3822Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEKATARZYNA MONIKA DAMER
Wspólnik
2010-10-19
2013-08-06
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ
KAROLINA MAŁGORZATA RANISZEWSKA
Wspólnik
2010-10-19
2012-08-27
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ
Wspólnik
2012-08-27
2019-04-11
1.566 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 783.000,00 ZŁ
22110731000000
JOANNA DANUTA ANTONOWICZ
Wspólnik
2013-01-14
2013-08-06
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ
MONIKA EWA STANIECKA
Wspólnik
2008-01-07
2010-10-19
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ
Wspólnik
2008-01-07
2010-10-19
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ
22008585900000
JOANNA DANUTA ANTONOWICZ
Wspólnik
2010-10-19
2012-08-27
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ
ANDRZEJ SZORNAK
Wspólnik
2010-10-19
2013-08-06
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
KAROLINA MAŁGORZATA RANISZEWSKA
Wspólnik
2013-01-18
2013-08-06
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ
MAREK RANISZEWSKI
Prokurent
2010-10-19
2019-04-11
PROKURA SAMOISTNA
PRZEMYSŁAW MACIEJ ZDYBEL
Prokurent
2012-11-15
2019-04-11
PROKURA SAMOISTNA
KAMILA MARIA ROSIEJKA
Prokurent
2010-10-19
2019-04-11
PROKURA SAMOISTNA
JOANNA DANUTA ANTONOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2013-10-22
2019-04-11
MACIEJ RANISZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-10-22
2019-04-11
KAROLINA MAŁGORZATA RANISZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2013-10-22
2019-04-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ANDRZEJ JÓZEF SZORNAK
PREZES ZARZĄDU
2008-01-07
2010-10-19
IWONA JOLANTA SZMAJA
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-01-07
2010-10-19
IWONA JOLANTA SZMAJA
PREZES ZARZĄDU
2010-10-19
2013-09-05
PIOTR ALEKSANDER STANIECKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-01-07
2010-10-19
IWONA JOLANTA SZMAJA
PREZES ZARZĄDU
2015-08-18
2019-04-11
2008-01-07
2010-10-19
"WIDOK GÓRKA BOLSZEWSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-01-07
2013-10-10
PARKOWA, 24, SOPOT, 81-726, SOPOT, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie