KRS 0000296412
NIP5851441735
REGON22054344000000
Nazwa"WIDOK NATURA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWIDOK NATURA
Data rejestracji 07 sty 2008 (17 lat temu) 07 sty 2008
Data usunięcia 24 lis 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PARKOWA, 24, SOPOT, 81-726, SOPOT, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (34)
#1031Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE ZIEMNIAKÓW #1032Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW #1039Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW #1041Z PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH #1051Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW #1061Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ #1062Z WYTWARZANIE SKROBI I WYROBÓW SKROBIOWYCH #1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #1091Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #1092Z PRODUKCJA GOTOWEJ KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH #1101Z DESTYLOWANIE, REKTYFIKOWANIE I MIESZANIE ALKOHOLI #1103Z PRODUKCJA CYDRU I POZOSTAŁYCH WIN OWOCOWYCH #1310D PRODUKCJA PRZĘDZY Z POZOSTAŁYCH WŁÓKIEN TEKSTYLNYCH, WŁĄCZAJĄC PRODUKCJĘ NICI #2014Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH #3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3812Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3822Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH #3831Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4622Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN #4631Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIERYSZARD NOWIK
Wspólnik
2008-01-07
2010-09-01
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁ
Wspólnik
2008-01-07
2010-09-01
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.500,00 ZŁ
22008585900000
KATARZYNA MONIKA DAMER
Wspólnik
2010-09-01
2014-11-24
33 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.500,00 ZŁ
JOANNA DANUTA ANTONOWICZ
Wspólnik
2010-09-01
2014-11-24
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000,00 ZŁ
ARKADIUSZ MARCINKIEWICZ
Wspólnik
2008-01-07
2010-09-01
26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.000,00 ZŁ
KAROLINA MAŁGORZATA RANISZEWSKA
Wspólnik
2010-09-01
2014-11-24
33 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.500,00 ZŁ
KAMILA MARIA ROSIEJKA
Prokurent
2010-09-01
2014-11-24
PROKURA SAMOISTNA
MAREK RANISZEWSKI
Prokurent
2010-09-01
2014-11-24
PROKURA SAMOISTNA
JAN WINCENTY KACZMAREK
Likwidator
2013-03-18
2014-11-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ARKADIUSZ MARCINKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2008-01-07
2010-09-01
ANDRZEJ JÓZEF SZORNAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-01-07
2010-09-01
IWONA JOLANTA SZMAJA
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-01-07
2010-09-01
IWONA JOLANTA SZMAJA
PREZES ZARZĄDU
2010-09-01
2013-03-18
2008-01-07
2010-09-01
"WIDOK 7 SANTOCKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-09-01
2010-10-07
"WIDOK BIO-ENERGIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-10-07
2013-03-18
"WIDOK NATURA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie