KRS 0000370936
NIP9562282681
REGON34083925100000
NazwaGORDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGORDEN
Data rejestracji 22 lis 2010 (14 lat temu) 22 lis 2010
Data usunięcia 29 wrz 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AZALOWA, 23, BIAŁE BŁOTA, 86-005, BIAŁE BŁOTA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9562282681
data rejestracji 01 maj 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 29 wrz 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2841Z PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI METALUPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2849Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2896Z PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI GUMY LUB TWORZYW SZTUCZNYCH ORAZ WYTWARZANIA WYROBÓW Z TYCH MATERIAŁÓW #2893Z PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I PRODUKCJI NAPOJÓW #2899Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #7211Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGIIDAMIAN ROLAND WEŁNOWSKI
reprezentant
RAFAŁ MARIA JASIŃSKI
Beneficjent
JANUSZ JERZY WEŁNOWSKI
Beneficjent
JOANNA ELŻBIETA GRABOWSKA
Wspólnik
2010-11-22
2012-06-14
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH
Wspólnik
2012-06-14
2022-09-29
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ
09290565000000
RAFAŁ MARIA JASIŃSKI
Beneficjent
POSIADA 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE HYDRAPRESS SP. Z O.O. KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE GORDEN
JANUSZ JERZY WEŁNOWSKI
Beneficjent
POSIADA 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE HYDRAPRESS SP. Z O.O. KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI GORDEN
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
JOANNA ELŻBIETA GRABOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2010-11-22
2012-06-14
DAMIAN ROLAND WEŁNOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-06-14
2022-09-29
2010-11-22
2011-12-14
PIEKARY, 33, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
2011-12-14
2012-06-14
BRONIEWSKIEGO, 4, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji dyskowych mikronizatorów biomasy
20 780 300,00 zł
8 449 000,00 zł
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007 - 2013
Więcej informacjiWzrost konkurencyjności firmy poprzez opracowanie technologii rozdrabniania biomasy
6 416 291,20 zł
3 604 000,00 zł
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
1.4. Wsparcie projektów celowych
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007 - 2013
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie