KRS 0000006620
REGON63067654000000
NazwaAUTO LEASING SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaAUTO LEASING
Data rejestracji 06 kwi 2001 (23 lata temu) 06 kwi 2001
Data usunięcia 07 sty 2003 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres AL. JANA PAWŁA II, 15, WARSZAWA, 00-828, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1800000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1800000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji18000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #5010 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6720 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMIHANS PETER LUTZENKIRCHEN
Członek Organu Nadzoru
2001-10-18
2003-01-07
EGON HOYTE VAN GEENHUIZEN
Członek Organu Nadzoru
2001-10-18
2003-01-07
NORBERT MASSFELLER
Członek Organu Nadzoru
2001-10-18
2003-01-07
BERND WIEDEMANN
Członek Organu Nadzoru
2001-10-18
2003-01-07
KOEN BORSJE
Członek Organu Nadzoru
2002-06-03
2003-01-07
WOJCIECH JANKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-04-06
2001-10-18
FRANCISZEK POSPIECH
Członek Organu Nadzoru
2001-04-06
2001-10-18
JÓZEF PETRUS BUCK
Członek Organu Nadzoru
2001-04-06
2001-10-18
JAN KULCZYK
Członek Organu Nadzoru
2001-04-06
2001-10-18
PAUL RENE DE ROOIL
Członek Organu Nadzoru
2001-04-06
2002-06-03
PRZEMYSŁAW KOWALCZYK
Prokurent
2002-12-03
2003-01-07
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO DRUGIM PROKURENTEM
GRZEGORZ TRACZ
Prokurent
2001-12-10
2003-01-07
PROKURA ŁĄCZNA
WOJCIECH PIETRASIK
Prokurent
2001-12-10
2002-07-08
PROKURA ŁĄCZNA
AGNIESZKA SZYMANIUK
Prokurent
2001-12-10
2003-01-07
PROKURA ŁĄCZNA
ALICJA OLEJNIK
Prokurent
2001-12-10
2002-11-19
PROKURA ŁĄCZNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
DARIUSZ CZESŁAW FIUK
PREZES ZARZĄDU
2001-04-06
2002-12-03
GABOR POLONYI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-18
2002-07-08
WOJCIECH PIETRASIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-07-08
2003-01-07
2001-04-06
2001-12-10
PROMIENISTA, 83, POZNAŃ, 60-141, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie