KRS 0000044516
NIP5260014243
REGON01031172600000
NazwaEFEKTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEFEKTOR
Data rejestracji 17 wrz 2001 (23 lata temu) 17 wrz 2001
Data usunięcia 28 cze 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. JANA PAWŁA II, 15, WARSZAWA, 00-828, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (43)
#2211 WYDAWANIE KSIĄŻEK #2212 WYDAWANIE GAZET #2213 WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #2215 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #2221 USŁUGI DRUKOWANIA GAZET #2222 USŁUGI POLIGRAFICZNE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #2223 INTROLIGATORSTWO #2224 SKŁADANIE TEKSTU I WYTWARZANIE PŁYT DRUKARSKICH #2225 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #5139Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH. #5147Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #5231Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #5233Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH #524 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #553 RESTAURACJE I INNE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #633 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #6521 LEASING #6523 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #67 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM I Z UBEZPIECZENIAMI #6711 ZARZĄDZANIE RYNKIEM FINANSOWYM #6713 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7020 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI WŁASNYCH LUB DZIERŻAWIONYCH #703 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE #7210 DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230 PRZETWARZANIE DANYCH #7240 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7260 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ, POZOSTAŁA #7412 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7413 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7415 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7440 REKLAMA #7481 DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #7482 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM #7483 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI #7484 EKSPORT, IMPORT ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #9111 ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE USŁUG SOCJALNO-BYTOWYCH NA RZECZ PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN #9112 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH #9133 DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAMIROSŁAWA MARIA KWIATKOWSKA
Wspólnik
2001-09-17
2018-06-28
12 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 600 ZŁOTYCH
WIESŁAWA TERESA PLUCIŃSKA
Wspólnik
2001-09-17
2018-06-28
48 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.400 ZŁOTYCH
EVIP INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2001-09-17
2018-06-28
20 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000 ZŁOTYCH
006213257
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
MIROSŁAWA MARIA KWIATKOWSKA
DYREKTOR GENERALNY - CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-17
2004-06-21
WIESŁAWA TERESA PLUCIŃSKA
DYREKTOR - CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-17
2013-12-18
MAREK ROMAN
DYREKTOR - CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-17
2018-06-28
2001-09-17
2007-02-21
EVIP EFEKTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-09-17
2004-06-21
AL. JEROZOLIMSKIE, 81, WARSZAWA, 02-001, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie