KRS 0000073552
REGON27056497000000
NazwaPATRIA INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaPATRIA INVESTMENT
Data rejestracji 18 gru 2001 (23 lata temu) 18 gru 2001
Data usunięcia 04 gru 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres HESTII, 1, SOPOT, 81-731, SOPOT, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1000000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1000000,00 PLN
Wartość nominalna akcji50,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji20000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7133Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440Z REKLAMA #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZAGRZEGORZ SZATKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-18
2009-12-04
MAŁGORZATA MARTA SZTABIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-11-15
2008-08-08
ANNA TERESA STORONIAK
Członek Organu Nadzoru
2008-08-08
2009-12-04
WITOLD BALAS
Członek Organu Nadzoru
2001-12-18
2003-01-21
MAŁGORZATA MAKULSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-12-18
2005-08-03
LESZEK RYSZARD BIERNACKI
Członek Organu Nadzoru
2003-01-21
2005-02-24
ANNA STORONIAK
Członek Organu Nadzoru
2005-02-24
2006-11-15
ILONA WOLSZLEGER DUNAJSKA
Członek Organu Nadzoru
2005-08-03
2009-12-04
MAREK STEFAN TURLEJ
Prokurent
2001-12-18
2003-09-12
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI.
MIROSŁAW STANISŁAW PASIEKA
PREZES ZARZĄDU
2002-06-11
2003-01-21
LESZEK RYSZARD BIERNACKI
DYREKTOR
2001-12-18
2002-06-11
MARIUSZ JÓZEF STOLTMANN
PREZES ZARZĄDU
2003-01-21
2009-12-04
MIROSŁAW STANISŁAW PASIEKA
DYREKTOR GENERALNY
2001-12-18
2002-06-11
LESZEK RYSZARD BIERNACKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-06-11
2003-09-12
2001-12-18
2003-01-21
NOWOKOŚCIELNA, 35, TYCHY, 43-100, TYCHY, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie