KRS 0000204035
NIP7391005168
REGON51027190000000
NazwaBIURO USŁUG FINANSOWO-KSIĘGOWYCH I DORADZTWA PG ADVISERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBIURO USŁUG FINANSOWO-KSIĘGOWYCH I DORADZTWA PG ADVISERS
Data rejestracji 26 maj 2004 (20 lat temu) 26 maj 2004
Data usunięcia 01 kwi 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PSTROWSKIEGO, 14 F, OLSZTYN, 10-602, OLSZTYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #829 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃJUSTYNA DAVIS
Wspólnik
2004-05-26
2004-12-10
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.000,00 ZŁ
KRYSTYNA MARIA SZATKOWSKA
Wspólnik
2004-12-10
2011-04-18
92 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 46.000 ZŁ
GRZEGORZ SZATKOWSKI
Wspólnik
2011-04-18
2015-04-01
2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00ZŁ POSIADANE NA ZASADACH WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ, ŁĄCZNIE Z JERZYM SZATKOWSKIM ORAZ JUSTYNĄ DAVIS
JUSTYNA DAVIS
Wspólnik
2011-04-18
2015-04-01
8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚĆI 4.000 ZŁ ORAZ 2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000 ZŁ POSIADANYCH NA ZASADACH WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ ŁĄCZNIE Z JERZYM SZATKOWSKIM ORAZ GRZEGORZEM SZATKOWSKIM
JERZY SZATKOWSKI
Wspólnik
2011-04-18
2015-04-01
2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00ZŁ POSIADANE NA ZASADACH WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ, ŁĄCZNIE Z GRZEGORZEM SZATKOWSKIM ORAZ JUSTYNĄ DAVIS
JERZY SZATKOWSKI
Likwidator
2014-07-09
2015-04-01
DANUTA PAKUŁA
Członek Organu Nadzoru
2004-05-26
2013-09-24
HELENA NAMIĘTKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-05-26
2013-09-24
HELENA POŚPIESZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-05-26
2013-09-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWO
JERZY SZATKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-05-26
2014-07-09
ZOFIA BALEWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-05-26
2006-11-14
2004-05-26
2004-12-10
"BIURO USŁUG FINANSOWO-KSIĘGOWYCH I DORADZTWA PG ADVISERS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-12-10
2014-07-09
BIURO USŁUG FINANSOWO-KSIĘGOWYCH I DORADZTWA PG ADVISERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-05-26
2004-12-10
72, SŁUPY, 10-900, OLSZTYN, POLSKA
2004-12-10
2006-04-13
BARCZA, 5, OLSZTYN, 10-685, OLSZTYN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie