KRS 0000092901
NIP6460011267
REGON27157885500000
NazwaSOPOCKI INSTYTUT UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaSOPOCKI INSTYTUT UBEZPIECZEŃ
Data rejestracji 26 lut 2002 (23 lata temu) 26 lut 2002
Data usunięcia 03 lut 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres HESTII, 1, SOPOT, 81-731, SOPOT, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 8500000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 8500000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji85000
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH.MARIUSZ STOLTMANN
Członek Organu Nadzoru
2004-07-23
2010-07-23
JAROSŁAW PIĄTKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-01-25
2005-09-16
MAŁGORZATA MAKULSKA
Członek Organu Nadzoru
2010-07-23
2013-08-05
LESZEK BIERNACKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-26
2005-01-25
PIOTR KASPRZYKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-26
2002-12-30
MAŁGORZATA MAKULSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-02-26
2005-09-16
ZBIGNIEW KOZIKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-26
2004-07-23
KATARZYNA SZULC
Członek Organu Nadzoru
2004-03-09
2005-09-16
GRZEGORZ SZATKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-09-16
2010-07-23
ANNA STORONIAK
Członek Organu Nadzoru
2007-09-04
2009-12-04
EWA JANINA RADEK
Prokurent
2002-02-26
2011-07-20
SAMOISTNA
ANNA STORONIAK
Prokurent
2009-12-04
2010-07-23
PROKURA SAMODZIELNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: A/W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO- PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE B/W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO- DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH WSPÓLNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY Z PROKURENTEM C/CZYNNOŚCI W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA PRACY PODEJMUJĄ ZA SPÓŁKĘ PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU, KTÓRZY W STOSUNKACH PRAWA PRACY UPRAWNIENI SĄ DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
MIROSŁAW PASIEKA
DELEGOWANY DO CZASOWEGO PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW PREZESA ZARZĄDU
2002-02-26
2002-05-27
ROMUALD SOJKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-02-26
2002-05-27
JADWIGA OLEARCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-02-26
2003-10-10
KRZYSZTOF KOTEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2002-05-27
2003-10-10
MARIAN MACIEJCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-09-13
2003-10-10
MAREK WOJCIECH KLUSZCZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-05-29
2003-10-10
ROMANA MARIA RUCIŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2003-10-10
2006-07-11
ANNA STORONIAK
PREZES ZARZĄDU
2006-07-11
2007-09-04
JANUSZ MICHERDA
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-09-04
2010-03-29
BOGDAN KOCZOROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-09-04
2009-12-04
2002-02-26
2010-03-29
KONZEPTION SPÓŁKA AKCYJNA
2002-02-26
2006-11-10
NOWOKOŚCIELNA, 35, TYCHY, 43-100, TYCHY, POLSKA
2006-11-10
2010-03-29
AL.PIŁSUDSKIEGO, 12, TYCHY, 43-100, TYCHY, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie