KRS 0000791013
NIP6462977614
REGON38363720300000
NazwaPAPROCANY MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPAPROCANY MED
Data rejestracji 13 cze 2019 (5 lat temu) 13 cze 2019
Data usunięcia 08 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO, 101, TYCHY, 43-100, TYCHY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8621Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#8622Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAAGNIESZKA ANNA KURKOWSKA-DONIEC
Beneficjent
JAREMI KURKOWSKI
reprezentant
ARTUR RYSZARD RADEK
reprezentant
EWA JANINA RADEK
reprezentant
EWA JANINA RADEK
Wspólnik
2019-06-13
2021-04-08
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ
AGNIESZKA ANNA KURKOWSKA DONIEC
Wspólnik
2019-06-13
2021-04-08
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ
AGNIESZKA EWA GAJOS
Wspólnik
2019-06-13
2021-04-08
7 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 700,00 ZŁ
ARTUR RYSZARD RADEK
Wspólnik
2019-06-13
2021-04-08
8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 800,00 ZŁ
EWA JANINA RADEK
Likwidator
2020-04-06
2021-04-08
AGNIESZKA ANNA KURKOWSKA-DONIEC
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
EWA JANINA RADEK
PREZES ZARZĄDU
2019-06-13
2020-04-06
ARTUR RYSZARD RADEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-06-13
2020-04-06
JAREMI KURKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-06-13
2020-04-06
2019-06-13
2020-04-06
PAPROCANY MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie