KRS 0000071199
REGON27263270000000
NazwaLIFE INVEST MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaLIFE INVEST MANAGEMENT
Data rejestracji 28 gru 2001 (23 lata temu) 28 gru 2001
Data usunięcia 24 gru 2002 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NOWOKOŚCIELNA, 35, TYCHY, 43-100, TYCHY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440Z REKLAMA #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAKONZEPTION SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2001-12-28
2002-12-24
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000 ZŁ.
271578855
MIROSŁAW PASIEKA
Członek Organu Nadzoru
2001-12-28
2002-12-24
MAŁGORZATA MAKULSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-12-28
2002-12-24
ZBIGNIEW KOZIKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-28
2002-12-24
LESZEK BIERNACKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-28
2002-12-24
PIOTR KASPRZYKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-28
2002-12-24
JAROSŁAW KUBALA
Prokurent
2001-12-28
2002-12-24
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU-DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM
MAREK WOJCIECH KLUSZCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-12-28
2002-12-24
MAREK STEFAN PRUCNAL
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-28
2002-12-24
2001-12-28
2002-12-24
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-12-28
2002-12-24
LIFE INVEST MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-12-28
2002-12-24
NOWOKOŚCIELNA, 35, TYCHY, 43-100, TYCHY, POLSKA
2001-12-28
2002-12-24
6720Z - DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI EMERYTALNO-RENTOWYMI
2001-12-28
2002-12-24
8042Z - POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE
2001-12-28
2002-12-24
7414A - DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2001-12-28
2002-12-24
7440Z - REKLAMA
2001-12-28
2002-12-24
5263Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ
2001-12-28
2002-12-24
6522Z - POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
2001-12-28
2002-12-24
6713Z - DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie