KRS 0000141873
NIP6462448749
REGON27674574300000
NazwaPATRIA DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPATRIA DOM
Data rejestracji 09 sty 2003 (22 lata temu) 09 sty 2003
Data usunięcia 15 kwi 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NOWOKOŚCIELNA, 35, TYCHY, 43-100, TYCHY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5600000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6462448749
data rejestracji 15 lut 2000
status Czynny
42102013900000600207527189
PKO Oddział 1 w Bielsku-Białej
ul. 11 Listopada 67 43-300 Bielsko-Biała POLSKA
93109016520000000148965738
SANPL 1 Oddział w Tychach
ul. Bałuckiego 4 43-100 Tychy POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAWOJCIECH ANDRZEJ WOŁCZ
Beneficjent
ELIZA WIOLETTA MOSAKOWSKA
Beneficjent
WOJCIECH ANDRZEJ WOŁCZ
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
ELIZA WIOLETTA MOSAKOWSKA
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
URSZULA MARIA OSIECKA
Wspólnik
2003-01-09
2013-04-15
1400 UDZIAŁÓW PO 1.000,00 ZŁ KAŻDY, W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.400.000,00 ZŁ
ZENON ANTONI OSIECKI
Wspólnik
2003-01-09
2013-04-15
1.399 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.399.000,00 ZŁ
MIROSŁAW STANISŁAW PASIEKA
Wspólnik
2003-01-09
2011-03-29
2.700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.700.000,00 ZŁ
MAŁGORZATA JOANNA PASIEKA
Wspólnik
2011-03-29
2013-04-15
2.699 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.699.000,00 ZŁ
ZYGMUNT OSIECKI
Członek Organu Nadzoru
2003-01-09
2013-04-15
URSZULA MARIA OSIECKA
Członek Organu Nadzoru
2003-01-09
2013-04-15
ZENON ANTONI OSIECKI
Członek Organu Nadzoru
2003-01-09
2013-04-15
AGNIESZKA ZOFIA OSIECKA
Prokurent
2003-01-09
2013-04-15
SAMOISTNA
WOJCIECH ANDRZEJ WOŁCZ
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej – akcjonariusz
brak
ELIZA WIOLETTA MOSAKOWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej – akcjonariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. ZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ ORAZ KIERUJE BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ. 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
MIROSŁAW STANISŁAW PASIEKA
PREZES ZARZĄDU
2003-01-09
2013-04-15
ARTUR SEBASTIAN OSIECKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-05-14
2013-04-15
2003-01-09
2013-04-15
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-01-09
2013-04-15
PATRIA DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-01-09
2013-04-15
NOWOKOŚCIELNA, 35, TYCHY, 43-100, TYCHY, POLSKA
2009-07-08
2013-04-15
4110Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2009-07-08
2013-04-15
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2009-07-08
2013-04-15
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2009-07-08
2013-04-15
6831Z - POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
2009-07-08
2013-04-15
6832Z - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
2009-07-08
2013-04-15
8110Z - DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH
2009-07-08
2013-04-15
5510Z - HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA
2009-07-08
2013-04-15
8559B - POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
2009-07-08
2013-04-15
7490Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2009-07-08
2013-04-15
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie