KRS 0000224403
NIP8651188799
REGON83027300800000
NazwaTELEWIZJA MIEJSKA STALOWA WOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTELEWIZJA MIEJSKA STALOWA WOLA
Data rejestracji 22 gru 2004 (20 lat temu) 22 gru 2004
Data usunięcia 27 paź 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KS. J.POPIEŁUSZKI, 17, STALOWA WOLA, 37-450, STALOWA WOLA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #5912Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI #5913Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #6020Z NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #7312A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #4743Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #8559A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #5920Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKIMAREK BETLEJA
Wspólnik
2004-12-22
2014-10-27
30 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000 ZŁ.
SŁAWOMIR MACIEJ KRASOŃ
Wspólnik
2004-12-22
2005-07-13
10 UDZIAŁÓW W WYSOKOŚCI 5000 ZŁ
MARIAN SZUMEŁDA
Wspólnik
2004-12-22
2005-03-31
14 UDZIAŁÓW W WYSOKOŚCI 7000 ZŁ
JAN SEIDLER
Wspólnik
2004-12-22
2014-10-27
38 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19.000 ZŁ.
WOJCIECH ANDRZEJ WOŁCZ
Wspólnik
2004-12-22
2014-10-27
30 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000 ZŁ.
WOJCIECH WOŁCZ
Członek Organu Nadzoru
2005-07-13
2014-10-27
LUCYNA BETLEJA
Członek Organu Nadzoru
2011-10-28
2014-10-27
MAREK BETLEJA
Członek Organu Nadzoru
2005-07-13
2014-10-27
ALINA SEIDLER
Członek Organu Nadzoru
2005-07-13
2011-10-28
JAN SEIDLER
Likwidator
2013-10-16
2014-10-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiCZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO.
JAN SEIDLER
PREZES ZARZĄDU
2004-12-22
2013-10-16
MARIAN SZUMEŁDA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-12-22
2005-03-31
2004-12-22
2013-10-16
TELEWIZJA MIEJSKA STALOWA WOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-12-22
2009-09-15
1-GO SIERPNIA, 12, STALOWA WOLA, 37-450, STALOWA WOLA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie