KRS 0000047737
REGON85173614000000
NazwaHYDRO SOLID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaHYDRO SOLID
Data rejestracji 26 wrz 2001 (23 lata temu) 26 wrz 2001
Data usunięcia 24 sty 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PARTYZANTOW, 21, BOCHNIA, 32-700, BOCHNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2567500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (41)
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4524B BUDOWA POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #7440Z REKLAMA #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #2661A PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH, Z WYJĄTKIEM BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH #2663Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ #2664Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ #2666Z PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH I GIPSOWYCH POZOSTAŁYCH #4512Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO- INŻYNIERSKICH #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4521B WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH #4521C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - PRZESYŁOWYCH #4521D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - LOKALNYCH #4521F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH #4522Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4523A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH #4523B ROBOTY NAWIERZCHNIOWE DLA POTRZEB BUDOWY OBIEKTÓW SPORTOWYCH #4524Z BUDOWA OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ #4525A STAWIANIE RUSZTOWAŃ #4525B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM #4525C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH #4525D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH #4525E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH #4531A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4541Z TYNKOWANIE #4544A MALOWANIE #4550Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ #5153A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7132Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7414Z DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNESKARB PAŃSTWA
Wspólnik
2001-09-26
2005-01-24
5.700 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 285.000 ZŁOTYCH
ABM SOLID S.A W TARNOWIE
Wspólnik
2001-09-26
2005-01-24
45.650 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.282.500 ZŁOTYCH
850021886
ZDZISŁAW WOJCIECH RACHWALSKI
Prokurent
2001-09-26
2002-07-08
PEŁNA DLA DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
LESZEK STANISŁAW MICHALCZYK
Prokurent
2001-09-26
2002-10-14
PEŁNA DLA DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
ANDRZEJ LECH
Prokurent
2002-07-08
2004-07-12
PEŁNA DLA DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
ZBIGNIEW FRANCZAK
Prokurent
2002-10-14
2003-11-15
PEŁNA DLA DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
ANNA SOBOL
Prokurent
2002-10-14
2003-11-15
PEŁNA DLA DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
ANDRZEJ NIESPODZIEWANY
Członek Organu Nadzoru
2003-10-10
2005-01-24
MAREK PAWLIK
Członek Organu Nadzoru
2001-09-26
2005-01-24
KATARZYNA NOWAK
Członek Organu Nadzoru
2001-09-26
2002-07-08
GRZEGORZ ROBERT DOMAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-26
2003-10-10
EUGENIUSZ KONIECZNY
Członek Organu Nadzoru
2002-07-08
2005-01-24
ANDRZEJ STANISŁAW WIECZORKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-10-10
2005-01-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZLONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY,DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ALBO DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.
ANDRZEJ LECH
PREZES ZARZĄDU
2001-09-26
2002-05-24
MAREK EDWARD PAWLIK
PREZES ZARZĄDU
2002-05-24
2002-07-08
ZDZISŁAW WOJCIECH RACHWALSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-07-08
2005-01-24
ANNA SOBOL
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-11-15
2005-01-24
ZBIGNIEW FRANCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-11-15
2005-01-24
2001-09-26
2003-10-10
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA WODNO MELIORACYJNEGO BOCHNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-09-26
2003-10-10
ŚW. MARKA, 3, BOCHNIA, 32-700, BOCHNIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie