KRS 0000002420
NIP5871481620
REGON19176610700000
Nazwa"PIOCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ"
Krótka nazwaPIOCH LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 09 mar 2001 (24 lata temu) 09 mar 2001
Data usunięcia 07 paź 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 5A, WIDLINO, 84-123, POŁCHOWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 7560000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#F BUDOWNICTWO #G HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #H HOTELE I RESTAURACJE #I TRANSPORT, GOSPODARKA MAGAZYNOWA I ŁĄCZNOŚĆ #A ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO #K OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM, NAUKA I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #D PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE #O POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA KOMUNALNA, SPOŁECZNA I INDYWIDUALNAKAZIMIERZ JAN PIOCH
Wspólnik
2001-03-09
2011-10-07
6000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.560.000,00 ZŁ
KAZIMIERZ JAN PIOCH
Prokurent
2004-01-26
2005-01-21
SAMOISTNA
PIOTR BRONISŁAW JANICKI
Członek Organu Nadzoru
2001-03-09
2003-08-11
GENOWEFA MARIA KACZMAREK
Członek Organu Nadzoru
2001-03-09
2002-03-18
BOHDAN JAN LISOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-03-09
2003-08-11
KAZIMIERZ JAN PIOCH
Członek Organu Nadzoru
2002-03-18
2002-08-12
WALDEMAR JÓZEF STAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-08-12
2003-08-11
MACIEJ MARIUSZ MATUSZAK
Powiernik
2005-01-21
2011-10-07
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD JEDNOOSOBOWY SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI
JANUSZ MAREK OLLER
PREZES
2001-03-09
2001-10-25
WOJCIECH DOMINIK WIELICZKO
PREZES ZARZĄDU
2001-10-25
2002-03-18
GENOWEFA MARIA KACZMAREK
PREZES ZARZĄDU
2002-03-18
2002-08-12
GENOWEFA MARIA KACZMAREK
PREZES ZARZĄDU
2003-11-26
2004-04-19
ZYGMUNT DOMINIK ZEGZUŁA
PREZES ZARZĄDU
2004-04-19
2011-10-07
KAZIMIERZ JAN PIOCH
PREZES ZARZĄDU
2002-08-12
2003-11-26
2001-03-09
2001-10-25
"PIOCH - PRODUKCJA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-25
2009-06-16
"PIOCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-03-09
2001-10-25
KOPERNIKA, 4, PUCK, 84-100, PUCK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie