KRS 0000510665
NIP5882404072
REGON22208958300000
NazwaPARTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPARTEC
Data rejestracji 23 maj 2014 (10 lat temu) 23 maj 2014
Data usunięcia 24 maj 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. SWOBODNA, 6, GAJKÓW, 55-002, KAMIENIEC WROCŁAWSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 30000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5882404072
data rejestracji 30 maj 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 24 maj 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #77 WYNAJEM I DZIERŻAWAKRZYSZTOF KAZIMIERZ KOTARBA
Wspólnik
2014-05-23
2019-05-24
600 (SZEŚĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH)
Wspólnik
2014-05-23
2014-09-24
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ
22067082000000
KRZYSZTOF KAZIMIERZ KOTARBA
Likwidator
2018-11-13
2019-05-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MARZENA MAŁGORZATA KOTARBA
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-11-26
2018-11-13
KRZYSZTOF KAZIMIERZ KOTARBA
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2014-05-23
2018-11-13
TOMASZ JERZY SIARCZYŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-05-23
2014-09-24
BOHDAN JAN LISOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-05-23
2014-09-24
2014-05-23
2018-11-13
PARTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-05-23
2014-06-30
ŚW. JACKA, 26, WEJHEROWO, 84-200, WEJHEROWO, POLSKA
2014-06-30
2014-11-26
MONOPOLOWA, 6, WROCŁAW, 50-501, WROCŁAW, POLSKA
2014-11-26
2016-04-11
MONOPOLOWA, 6, WROCŁAW, 51-501, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie