KRS 0000210244
NIP9581462378
REGON19305265900000
NazwaVISTAL OCYNKOWNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Krótka nazwaVISTAL OCYNKOWNIA
Data rejestracji 23 cze 2004 (20 lat temu) 23 cze 2004
Data usunięcia 13 mar 2024 13 mar 2024
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. NASIENNA, 13, LINIEWO, 83-420, LINIEWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1550000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9581462378
data rejestracji 01 lip 2004
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 13 mar 2024
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#251 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH #252 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #255 KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW #256 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #259 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH #331 NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ #421 BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH #422 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #439 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANEDOMINIKA IZABELA BĄCZEK
Beneficjent
MAREK GUTTETER
reprezentant
Wspólnik
2004-06-23
2009-06-18
1.900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 950.000,00 ZŁ
19002193100000
JAN WOJCIECH WOŹNIAK
Wspólnik
2009-06-18
2010-05-13
950 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 475.000,00 ZŁ
Wspólnik
2009-08-13
2011-07-19
1.900 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 950.000,00 ZŁ
19191408000000
Wspólnik
2009-08-13
2010-05-13
475 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 237.500,00 ZŁ
14089688700000
Wspólnik
2011-07-19
2024-03-13
3.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.550.000,00 ZŁ
19052296900000
ŁUKASZ DARIUSZ MATYKA
Prokurent
2010-09-10
2013-07-02
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MACIEJ JACEK POKRYWKA
Prokurent
2013-07-02
2013-10-28
PROKURA SAMOISTNA
ROBERT GRZEGORZ LESZCZYŃSKI
Prokurent
2014-03-13
2016-01-12
PROKURA SAMOISTNA
ARKADIUSZ TOMASZ ASZYK
Członek Organu Nadzoru
2004-06-23
2005-04-25
WIESŁAW KAMIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-06-23
2009-06-18
PIOTR KUZERA
Członek Organu Nadzoru
2004-06-23
2007-02-23
TOMASZ ŁAPIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-04-25
2007-08-06
ANDRZEJ PIOTR SOWA
Członek Organu Nadzoru
2007-02-23
2008-04-22
RYSZARD MATYKA
Członek Organu Nadzoru
2010-09-10
2019-01-08
ŁUKASZ DARIUSZ MATYKA
Członek Organu Nadzoru
2013-07-02
2019-01-08
ROBERT TOMASZ RUSZKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-07-02
2017-01-31
PIOTR MAREK NIEDŹWIECKI
Członek Organu Nadzoru
2007-08-06
2008-04-22
JOANNA KAZIMIERA ŻARNOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2008-04-22
2009-06-18
PRZEMYSŁAW MOGIEŁKA
NADZORCA SĄDOWY
2018-06-15
2024-03-13
DOMINIKA IZABELA BĄCZEK
Osoba wyznaczona w postępowaniu upadłościowym
2019-08-07
2024-03-13
DOMINIKA IZABELA BĄCZEK
Beneficjent
SYNDYK
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW IMIENIU SPÓŁKI SKŁADAJĄ OŚWIADCZENIA I PODPISUJĄ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
TADEUSZ CHRZAN
PREZES ZARZĄDU
2004-06-23
2013-07-02
MAREK GUTTETER
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-09-10
2013-07-02
MAREK GUTTETER
PREZES ZARZĄDU
2013-07-02
2024-03-13
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-06-29
SprFinJednostkaMikro
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 0 |
- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 65609.18 |
I. Amortyzacja | 0 |
II. Zużycie materiałów i energii | 0 |
III. Usługi obce | 46834.35 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 18774.83 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1.1 |
- aktualizacja wartości aktywów | 0 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 507.87 |
- aktualizacja wartości aktywów | 0 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -66115.95 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 3283140.1 |
A. Kapitał (fundusz) własny | -3123842.47 |
- Kapitał (fundusz) podstawowy | 1550000 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6406982.57 |
- Rezerwy na zobowiązania | 37569.19 |
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 2046462.77 |
Aktywa razem | 3283140.1 |
A. Aktywa trwałe | 2244870.48 |
B. Aktywa obrotowe | 1038269.62 |
- Zapasy | 101555.67 |
- Należności krótkoterminowe | 917483.69 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
2004-06-23
2009-06-18
"EUROPLAZMA SERWIS" - GRUPA STOCZNI GDYNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-06-18
2010-09-10
"EUROPLAZMA SERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-09-10
2011-07-19
"EURO-CYNK SERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-07-19
2019-08-07
VISTAL OCYNKOWNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-06-23
2015-04-08
CZECHOSŁOWACKA, 3, GDYNIA, 81-969, GDYNIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie