KRS 0000660164
NIP9581677736
REGON36641479000000
NazwaVS NDT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Krótka nazwaVS NDT
Data rejestracji 25 sty 2017 (8 lat temu) 25 sty 2017
Data usunięcia 30 maj 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. CZECHOSŁOWACKA, 3, GDYNIA, 81-969, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2512Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2829Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2849Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH #3011Z PRODUKCJA STATKÓW I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCIWspólnik
2017-01-25
2017-09-11
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
19191408000000
Wspólnik
2017-09-01
2022-05-30
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
19052296900000
Wspólnik
2017-01-25
2017-09-01
450 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.000,00 ZŁ
19045432800000
RYSZARD MATYKA
Członek Organu Nadzoru
2017-09-11
2017-11-24
ŁUKASZ DARIUSZ MATYKA
Członek Organu Nadzoru
2017-09-11
2017-11-24
BOGDAN MALC
Członek Organu Nadzoru
2017-09-11
2017-11-24
MACIEJ KAZIMIERZ GŁOWACKI
Powiernik
2018-11-28
2022-05-30
MACIEJ KAZIMIERZ GŁOWACKI
Beneficjent
MACIEJ KAZIMIERZ GŁOWACKI
reprezentant
MACIEJ KAZIMIERZ GŁOWACKI
Beneficjent
SYNDYK W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM; SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY; SYGN. AKT VI GUP 19/18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW IMIENIU SPÓŁKI SKŁADAJĄ OŚWIADCZENIA I PODPISUJĄ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MACIEJ JACEK POKRYWKA
PREZES ZARZĄDU
2017-01-25
2022-05-30
2017-01-25
2018-11-28
VS NDT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie