KRS 0000081179
NIP8390407184
REGON00831973500000
Nazwa"HYDRO-NAVAL" ADKONIS, MICHAŁEK, SOBKÓW - SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwa"HYDRO-NAVAL" ADKONIS, MICHAŁEK, SOBKÓW -
Data rejestracji 29 sty 2002 (23 lata temu) 29 sty 2002
Data usunięcia 02 paź 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres BRACI STANIUKÓW, 16, SŁUPSK, 76-200, SŁUPSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 8390407184
data rejestracji 05 lip 1993
status Czynny
36102046490000750200827832
PKO Oddział 1 w Słupsku
ul. Jana Sobieskiego 30 76-200 Słupsk POLSKA
56102046490000700200828590
PKO Oddział 1 w Słupsku
ul. Jana Sobieskiego 30 76-200 Słupsk POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2822Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIAH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALEMACIEJ KAZIMIERZ GŁOWACKI
Beneficjent
MACIEJ KAZIMIERZ GŁOWACKI
zgłaszający - inny
MAREK JÓZEF ADKONIS
Wspólnik
2002-01-29
2014-10-02
WOJCIECH JAKUB MICHAŁEK
Wspólnik
2002-01-29
2014-10-02
SZYMON ANDRZEJ SOBKÓW
Wspólnik
2002-01-29
2014-10-02
MACIEJ KAZIMIERZ GŁOWACKI
Beneficjent
SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK REPREZENTUJE SPÓŁKĘ W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH
MAREK JÓZEF ADKONIS
Członek Organu Reprezentacji
2002-01-29
2014-10-02
WOJCIECH JAKUB MICHAŁEK
Członek Organu Reprezentacji
2002-01-29
2014-10-02
SZYMON ANDRZEJ SOBKÓW
Członek Organu Reprezentacji
2002-01-29
2014-10-02
2002-01-29
2011-11-25
WESTERPLATTE, 8, USTKA, 76-270, USTKA, POLSKA
GKm 148/21
2021-12-09
2023-02-16
2383.96 PLN
VI GNc 404/20 upr
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żninie Tomasz Źródelny Kancelaria Komornicza nr II w Żninie
Km 958/21
2021-12-29
2023-05-29
8213.1 PLN
Nc-e2367279/19
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Paweł Grod Kancelaria Komornicza nr XIII w Bydgoszczy
Km 764/21
2023-08-25
2024-09-10
9626.25 PLN
VI Nc-e 690713/21
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Katarzyna Rauhut Kancelaria Komornicza nr XXVIII w Toruniu
Km 767/21
2023-08-25
2024-09-10
16638.32 PLN
VI Nc-e 598372/21
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Katarzyna Rauhut Kancelaria Komornicza nr XXVIII w Toruniu
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie