KRS 0000330246
NIP9581614322
REGON22079677300000
NazwaVISTAL INFRASTRUCTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Krótka nazwaVISTAL INFRASTRUCTURE
Data rejestracji 25 maj 2009 (15 lat temu) 25 maj 2009
Data usunięcia 30 lis 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CZECHOSŁOWACKA, 3, GDYNIA, 81-969, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1550400,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9581614322
data rejestracji 03 cze 2009
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 gru 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #252 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4213Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI #4291Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNEMACIEJ KAZIMIERZ GŁOWACKI
Beneficjent
MACIEJ KAZIMIERZ GŁOWACKI
reprezentant
MARZENA KAZIMIERA MATYKA
Prokurent
2010-10-01
2012-09-27
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
BARTOSZ ZDZISŁAW JARKIEWICZ
Prokurent
2012-09-27
2016-01-26
PROKURA SAMOISTNA
BOŻENA HALINA MATYKA
Członek Organu Nadzoru
2010-10-01
2013-11-25
RYSZARD MATYKA
Członek Organu Nadzoru
2010-10-01
2017-11-22
BOGDAN MALC
Członek Organu Nadzoru
2010-10-01
2017-11-22
ROBERT TOMASZ RUSZKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-11-25
2016-11-30
ŁUKASZ DARIUSZ MATYKA
Członek Organu Nadzoru
2016-02-11
2017-11-22
Wspólnik
2009-05-25
2010-10-14
2800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 140.000,00 ZŁ
19191408000000
Wspólnik
2010-10-14
2021-11-30
10.336 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.550.400,00 ZŁ
19052296900000
MACIEJ KAZIMIERZ GŁOWACKI
Powiernik
2019-03-01
2021-11-30
MACIEJ KAZIMIERZ GŁOWACKI
Beneficjent
SYNDYK W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM; SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY; SYGN. AKT VI GUP 224/18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW IMIENIU SPÓŁKI SKŁADAJĄ OŚWIADCZENIA I PODPISUJĄ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
JACEK ZWIECH
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-07-07
2017-11-22
KRZYSZTOF JAN ZAWADZKI
PREZES ZARZĄDU
2009-05-25
2010-10-01
KRZYSZTOF JAN ZAWADZKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-10-01
2011-12-16
ŁUKASZ DARIUSZ MATYKA
PREZES ZARZĄDU
2010-10-01
2016-02-11
BARTOSZ ZDZISŁAW JARKIEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-07-29
2011-12-16
PIOTR RYSZARD ORZECHOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-02-11
2021-11-30
2009-05-25
2010-10-01
GDYNIA SHIP DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-10-01
2016-02-11
"VISTAL WIND POWER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-02-11
2019-03-01
VISTAL INFRASTRUCTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie