KRS 0000062432
REGON19053117000000
Nazwa"GE MONEY BANK" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaGE MONEY BANK
Data rejestracji 16 lis 2001 (23 lata temu) 16 lis 2001
Data usunięcia 27 sty 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres ELŻBIETAŃSKA, 2, GDAŃSK, 80-894, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 562457510,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 562457510,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji56245751
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#65 POŚREDNICTWO FINANSOWE, Z WYJĄTKIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNO- RENTOWYCH #67 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM I Z UBEZPIECZENIAMI #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAJOHAR MANDEEP
Członek Organu Nadzoru
2006-07-17
2008-06-16
MATHIAS SEIDEL
Członek Organu Nadzoru
2006-07-17
2010-01-27
GRZEGORZ JURCZYK
Członek Organu Nadzoru
2008-01-14
2008-03-04
PETER FRANKLIN
Członek Organu Nadzoru
2008-06-16
2009-06-16
HERBERT ROTH
Członek Organu Nadzoru
2008-06-16
2010-01-27
ROBERT CHARLES GREEN
Członek Organu Nadzoru
2009-06-16
2010-01-27
DMITRI STOCKTON
Członek Organu Nadzoru
2008-01-17
2008-06-16
JOHN BAKER
Członek Organu Nadzoru
2001-11-16
2006-01-26
STEIN MORTEN BJELLAND
Członek Organu Nadzoru
2001-11-16
2002-12-21
LESŁAW KUZAJ
Członek Organu Nadzoru
2001-11-16
2008-01-14
WOJCIECH KROSKOWSKI
Prokurent
2001-11-16
2008-05-12
SAMOISTNA
BARBARA MARTYNA ZARĘBSKA
Prokurent
2003-03-03
2008-05-12
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE, ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MARK GLUSZKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU BANKU
2001-11-16
2006-01-26
KRZYSZTOF SZYMAŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU BANKU
2001-11-16
2008-03-04
JOANNA KRZYŻANOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU BANKU
2001-11-16
2008-03-04
PAUL BRABAZON
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-11-17
2008-06-16
KENT HOLDING
WICEPREZES ZARZĄDU BANKU
2006-11-16
2008-07-15
SCOTT JENSEN
WICEPREZES ZARZĄDU BANKU
2008-03-04
2010-01-27
GRZEGORZ JURCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU BANKU
2008-03-04
2010-01-27
TOMASZ BRAUN
CZŁONEK ZARZĄDU BANKU
2008-03-04
2008-05-12
TOMASZ BRAUN
WICEPREZES ZARZĄDU BANKU
2008-05-12
2008-09-22
JAROSŁAW ZBORALSKI
CZŁONEK ZARZĄDU BANKU
2008-03-04
2008-05-12
2001-11-16
2004-12-30
"GE CAPITAL BANK" SPÓŁKA AKCYJNA
2001-11-16
2004-01-27
WAŁY JAGIELLOŃSKIE, 36, GDAŃSK, 80-853, GDAŃSK, POLSKA
2004-01-27
2004-01-29
ELŻBIETAŃSKA, 2, GDAŃSK, 80-894, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie