KRS 0000074829
REGON01200971800000
Nazwa"GRUPA INICJATYW GOSPODARCZYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGRUPA INICJATYW GOSPODARCZYCH
Data rejestracji 20 gru 2001 (23 lata temu) 20 gru 2001
Data usunięcia 13 paź 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GWIAŹDZISTA, 5 C, WARSZAWA, 01-651, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3000000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#45 BUDOWNICTWO #252 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #251 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #671 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440Z REKLAMA #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #703 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOLESZEK KAZIMIERZ MOSKWIAK
Wspólnik
2001-12-20
2002-04-25
JEDEN TYSIĄC DWIEŚCIE UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI TRZY MILIONY ZŁOTYCH
HENRYK STANISŁAW SZUSZCZYKIEWICZ
Wspólnik
2002-04-25
2005-10-13
588 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.470.000,00 ZŁOTYCH
JANUSZ KRZYSZTOF GĄGOLEWSKI
Wspólnik
2004-06-29
2005-10-13
612 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.530.000,00 ZŁOTYCH
JANUSZ ŁUKASIK
Członek Organu Nadzoru
2002-03-01
2003-03-10
KRZYSZTOF TRĘBACZKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-03-01
2003-08-04
JANUSZ ŁUKASZ GĄGOLEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-03-01
2005-10-13
BARBARA RADZIWON
Członek Organu Nadzoru
2003-03-10
2005-10-13
KRZYSZTOF STANISŁAW ZAKRZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-08-04
2005-10-13
LECHOSŁAW KOCHAŃSKI
Powiernik
2004-03-30
2005-10-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
LESZEK KAZIMIERZ MOSKWIAK
PREZES ZARZĄDU
2001-12-20
2002-03-01
TOMASZ FRANCISZEK DĘBKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-03-01
2004-06-29
KAZIMIERZ JACEK PIĄTKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-06-29
2005-10-13
2001-12-20
2002-03-01
ŚWIĘTOJERSKA, 5/7, WARSZAWA, 00-236, WARSZAWA, POLSKA
2002-03-01
2003-05-12
POWĄZKOWSKA, 44C, WARSZAWA, 01-797, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie