KRS 0000142534
REGON01128685800000
NazwaPRZEDIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNO-WYDAWNICZE UNIPROM SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaPRZEDIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNO-WYDAWNICZE UNIPROM
Data rejestracji 17 gru 2002 (22 lata temu) 17 gru 2002
Data usunięcia 28 kwi 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres MIŃSKA, 69, WARSZAWA, 03-828, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 47000000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 47000000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji470000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#221 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #222 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA #2121Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY #2940B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI OBRABIAREK I NARZĘDZI MECHANICZNYCH #2956B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWPIOTR MACIEJ STEFANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-12-17
2009-04-28
WOJCIECH ZDZISŁAW BAGAN
Członek Organu Nadzoru
2002-12-17
2009-04-28
KRZYSZTOF ZBIGNIEW BOSZKO
Członek Organu Nadzoru
2002-12-17
2009-04-28
VIOLETTA MARIA SIKORSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-12-17
2009-04-28
JOLANTA LASOTA
Członek Organu Nadzoru
2002-12-17
2009-04-28
TOMASZ ANDRZEJ PALASZEK
Powiernik
2002-12-17
2003-10-24
JAN LECH HIŃCZ
Powiernik
2003-10-24
2009-04-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ZBIGNIEW ROMAN KORZEKWA
PREZES
2003-02-03
2009-04-28
2002-12-17
2009-04-28
SPÓŁKA AKCYJNA
2002-12-17
2009-04-28
PRZEDIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNO-WYDAWNICZE UNIPROM SPÓŁKA AKCYJNA
2002-12-17
2009-04-28
MIŃSKA, 69, WARSZAWA, 03-828, WARSZAWA, POLSKA
2002-12-17
2009-04-28
221 - DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
2002-12-17
2009-04-28
222 - DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA
2002-12-17
2009-04-28
2121Z - PRODUKCJA OPAKOWAŃ
2002-12-17
2009-04-28
2940B - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI OBRABIAREK
2002-12-17
2009-04-28
2956B - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA
2002-12-17
2009-04-28
51 - HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI
2002-12-17
2009-04-28
52 - HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
2002-12-17
2009-04-28
6024 - TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY
2002-12-17
2009-04-28
6312 - PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie