KRS 0000558764
NIP9542755403
REGON36154421700000
Nazwa"FUNDACJA IM. KAROLA ADAMIECKIEGO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaIM. KAROLA ADAMIECKIEGO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH
Data rejestracji 19 maj 2015 (9 lat temu) 19 maj 2015
Data usunięcia 26 lut 2019 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres UL. BOGUCICKA, 14A, KATOWICE, 40-226, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9499Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#856 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ #855 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI #821 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #581 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNERYSZARD WOJTKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-05-19
2019-02-26
LESZEK TADEUSZ ŻABIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-05-19
2016-10-11
ANDRZEJ WUCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-05-19
2019-02-26
IRENEUSZ ERNEST GLENSCZYK
Członek Organu Nadzoru
2015-05-19
2019-02-26
RAFAŁ STANISŁAW KOŁAKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-05-19
2019-02-26
EUGENIUSZ GORCZOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-05-19
2019-02-26
WOJCIECH WAJDA
Członek Organu Nadzoru
2015-05-19
2019-02-26
MICHAŁ ŁUCZAK
Członek Organu Nadzoru
2015-05-19
2019-02-26
ROBERT TOMANEK
Członek Organu Nadzoru
2016-10-11
2019-02-26
WIESŁAW ROLA
Likwidator
2018-07-02
2019-02-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD FUNDACJI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU TRZYOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
WIESŁAW ROLA
PREZES ZARZĄDU
2015-05-19
2018-07-02
2015-05-19
2018-07-02
"FUNDACJA IM. KAROLA ADAMIECKIEGO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH"
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie