KRS 0000224207
NIP5992911798
REGON08000748000000
Nazwa"STARKE WIND POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSTARKE WIND POLSKA
Data rejestracji 16 gru 2004 (20 lat temu) 16 gru 2004
Data usunięcia 29 sie 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOSYNIERÓW GDYŃSKICH, 51, GORZÓW WIELKOPOLSKI, 66-400, GORZÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 567000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#3514 HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAOBJECTS UNLIMITED B.V.
Wspólnik
2004-12-16
2012-09-26
5670 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 567000,00 ZŁ
Wspólnik
2012-09-26
2018-08-29
5670 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 567.000,00 ZŁ
14290055800000
PETER BUCHTA
Prokurent
2005-06-08
2012-09-26
SAMOISTNA
ALICJA MARIA CHILIŃSKA
Prokurent
2012-11-23
2015-09-10
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA PROKURENTA PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
JAN STARKE
PREZES ZARZĄDU
2004-12-16
2012-09-26
JAN STARKE
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-09-26
2015-01-27
FABIENNE DEMOL
PREZES ZARZĄDU
2012-09-26
2013-11-28
ANTOINE CHARLES YVES GARRET
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-09-26
2015-09-10
GERALDINE MARIE ANCEAU
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-09-26
2013-11-28
GERALDINE MARIE ANCEAU
PREZES ZARZĄDU
2013-11-28
2014-05-28
GERALDINE MARIE ANCEAU
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-05-28
2015-09-10
DENIS ROUHIER
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-11-28
2018-08-29
CARMELO SCALONE
PREZES ZARZĄDU
2014-05-28
2015-09-10
1967-12-05
FREDERIC BELLOY
PREZES ZARZĄDU
2015-09-10
2016-06-29
2004-12-16
2005-06-08
JAGIELLOŃCZYKA, 6, GORZÓW WIELKOPOLSKI, 66-400, GORZÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie